PONZ LILLO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de PONZ LILLO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PONZ LILLO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PONZ ASESORES JURIDICOS Y ECONOMICOS SLP | Administrador Unico | 12/01/2021 | |
PONZ ASESORES JURIDICOS Y ECONOMICOS SLP | Apoderado | 09/09/2020 | |
CASTELLPLANA SL | Administrador Concursal | 02/06/2016 |
VINCULACIONES DE PONZ LILLO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONZ LILLO JOSE LUIS
Administrador Unico
- Ponz Lillo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8829, L 6115, F 94, S 8, H V 126983, I/A 3 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-46
Apoderado
- Ponz Lillo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8829, L 6115, F 94, S 8, H V 126983, I/A 2 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-46
Empresa: CASTELLPLANA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CASTELLPLANA SL
Nif:B12499877
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ponz Lillo Jose Luis
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON
Número:1
Juez / Ponente:DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Fecha de Resolución:14/04/2016
Número Procedimiento Concursal:000159/2016
Datos Registrales:
Tomo:
965
Libro:
530
Folio:
19
Hoja:
8-14789
Inscripción:
10
Fecha Inscripción02/06/2016
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965, L 530, F 19, S 8, H CS 14789, I/A 10 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-12
Empresa: ALCIBIADES VALENCIA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ALCIBIADES VALENCIA SL
Nif:B97846018
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ponz Lillo Jose Luis
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:1
Juez / Ponente:SALVADOR VILATA MENADAS
Fecha de Resolución:16/07/2009
Número Procedimiento Concursal:1274/2008
Datos Registrales:
Tomo:
8625
Libro:
5912
Folio:
178
Hoja:
8-119915
Inscripción:
2
Fecha Inscripción04/12/2009
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8625, L 5912, F 178, S 8, H V 119915, I/A 2 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-239-46
Información de PONZ LILLO JOSE LUIS
Mostramos los datos de PONZ LILLO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONZ LILLO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos