PONS GARCIA VICENTE
Informe ejecutivo de PONS GARCIA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PONS GARCIA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRIWORLD SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 06/03/2024 | |
AGROVAL DESARROLLOS 2020 SL | Administrador Unico | 28/07/2020 | |
CITRIVALL INDUFRESC 2018 SL | Administrador Unico | 24/10/2014 | |
ACTUACIONES DE APOYO A LAS PYMES SL | Consejero | 05/08/2011 |
VINCULACIONES DE PONS GARCIA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONS GARCIA VICENTE
Empresa: AGRIWORLD SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Pons Garcia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11527, L 8805, F 211, S 8, H V 216740, I/A 1 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-46
Empresa: AGROVAL DESARROLLOS 2020 SL
Administrador Unico
- Pons Garcia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10845, L 8124, F 50, S 8, H V 193535, I/A 1 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-46
Empresa: PAOLA FRUIT SL
Administrador Unico
- Pons Garcia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9442, L 6724, F 173, S 8, H V 147581, I/A 3 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-46
Empresa: ACTUACIONES DE APOYO A LAS PYMES SL
Consejero
- Arratibel Aldasoro Ion Iñaki
- Baixauli Planells Antonio
- Blasco Moran Jose Francisco
- Cancio Garcia Luis Miguel
- Garcia Calvo Maria Julia
- Garcia Oliva Maria Soledad
- Hermida Lage Angel
- Lax Ortega Francisco
- Martin Rodriguez Angel
- Muñoz Ruiz Francisco
- Pons Alfonso Francesc De Paula
- Pons Garcia Vicente
- Royo Cabanes Juan Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15767 , F 138, S 8, H M 265988, I/A 5 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-28
Empresa: PATRIMONIAL PONS SL
Consejero Delegado Solidario
- Chova Boix Angeles
- Pons Garcia Vicente
Consejero
Presidente
- Pons Garcia Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7239, L 4541, F 43, S 8, H V 84717, I/A 2 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-46
Información de PONS GARCIA VICENTE
Mostramos los datos de PONS GARCIA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONS GARCIA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos