HERMIDA LAGE ANGEL
Informe ejecutivo de HERMIDA LAGE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERMIDA LAGE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS MON SL | Liquidador | 22/08/2024 | |
SERMU SA | Administrador Unico | 09/07/2014 | |
ACTUACIONES DE APOYO A LAS PYMES SL | Consejero | 05/08/2011 |
VINCULACIONES DE HERMIDA LAGE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERMIDA LAGE ANGEL
Empresa: SERVICIOS MON SL
Liquidador
- Hermida Lage Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 194, I/A 13 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-27
Empresa: SERVICIOS MON SL
Administrador Unico
- Hermida Lage Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 194, I/A 13 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-27
Empresa: SERMU SA
Administrador Unico
- Hermida Lage Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 1614, I/A 17 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-27
Empresa: LAURENTINA SL
Liquidador
- Hermida Lage Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 113, S 8, H LU 17516, I/A 3 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-27
Empresa: LAURENTINA SL
Administrador Unico
- Hermida Lage Angel
Liquidador
- Hermida Lage Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 113, S 8, H LU 17516, I/A 3 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-27
Empresa: HERMIDA 3 SA
Liquidador
- Hermida Lage Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 204, S 8, H LU 4444, I/A 10 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-27
Empresa: HERMIDA 3 SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Angel Hermida Seivane
- Hermida Lage Ana
- Hermida Lage Angel
- Hermida Lage Javier
- Lage Braña Ana
Liquidador
- Hermida Lage Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 204, S 8, H LU 4444, I/A 10 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-27
Empresa: MUEBLES HERMIDA I SA
Administrador Unico
- Hermida Lage Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 87, S 8, H LU 1613, I/A B (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-27
Empresa: SERMU SA
Administrador Unico
- Hermida Lage Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 199, S 8, H LU 1614, I/A 15 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-27
Empresa: MUEBLES HERMIDA I SA
Administrador Unico
- Hermida Lage Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 86, S 8, H LU 1613, I/A 34 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-27
VER MAS ACTOS
Información de HERMIDA LAGE ANGEL
Mostramos los datos de HERMIDA LAGE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERMIDA LAGE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos