PONCE HUERTA JAIME
Informe ejecutivo de PONCE HUERTA JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PONCE HUERTA JAIME
VINCULACIONES DE PONCE HUERTA JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONCE HUERTA JAIME
Representante
- Ponce Huerta Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40523 , F 120, S 8, H M 549293, I/A 474 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Representante
- Ponce Huerta Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40523 , F 106, S 8, H M 549293, I/A 463 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
M.Com.Ej
Pte.C.Ej
Representante
- Ponce Huerta Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40096 , F 219, S 8, H M 549293, I/A 428 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-28
M.Com.Ej
Pte.C.Ej
Representante
- Ponce Huerta Jaime
Sec.C.Ej
VicSec C.E.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34041 , F 144, S 8, H M 549293, I/A 205 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-28
Representante
- Ponce Huerta Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30882 , F 129, S 8, H M 549293, I/A 74 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-28
Consejero
- Ponce Huerta Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27559 , F 193, S 8, H M 26660, I/A 147 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-28
Información de PONCE HUERTA JAIME
Mostramos los datos de PONCE HUERTA JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONCE HUERTA JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos