ECHEGOYEN ENRIQUEZ DE LA ORDEN JAIME
Informe ejecutivo de ECHEGOYEN ENRIQUEZ DE LA ORDEN JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 35
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE ECHEGOYEN ENRIQUEZ DE LA ORDEN JAIME
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ECHEGOYEN ENRIQUEZ DE LA ORDEN JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHEGOYEN ENRIQUEZ DE LA ORDEN JAIME
Empresa: COPERNION MM CAPITAL PARTNERS II SL
Consejero
- Echegoyen Enriquez De La Orden Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40361 , F 217, S 8, H M 656204, I/A 15 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Empresa: COPERNION MM CAPITAL PARTNERS II SL
Consejero Delegado
Consejero
- Barrionuevo Esteban Juan Manuel
- Echegoyen Enriquez De La Orden Jaime
- Molano Vega Diego Ernesto
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40361 , F 215, S 8, H M 656204, I/A 12 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-28
Apoderado Mancomunado
- Echegoyen Enriquez De La Orden Jaime
Apoderado Solidario
- Echegoyen Enriquez De La Orden Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40523 , F 165, S 8, H M 549293, I/A 514 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
Consejero Delegado
- Echegoyen Enriquez De La Orden Jaime
Consejero Ejecutivo
- Echegoyen Enriquez De La Orden Jaime
Presidente
- Echegoyen Enriquez De La Orden Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40523 , F 148, S 8, H M 549293, I/A 504 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-28
M.Com.Ej
Pte.C.Ej
- Echegoyen Enriquez De La Orden Jaime
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40096 , F 219, S 8, H M 549293, I/A 428 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-28
Consejero Delegado
- Echegoyen Enriquez De La Orden Jaime
Consejero Ejecutivo
- Echegoyen Enriquez De La Orden Jaime
Presidente
- Echegoyen Enriquez De La Orden Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38730 , F 73, S 8, H M 549293, I/A 368 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-28
Consejero Delegado
- Echegoyen Enriquez De La Orden Jaime
Consejero
- Echegoyen Enriquez De La Orden Jaime
Presidente
- Echegoyen Enriquez De La Orden Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38730 , F 73, S 8, H M 549293, I/A 368 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-28
Apoderado Mancomunado
- AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS SL
- ALMAR & PARTNERS CONSULTING FIRM SL
- ASESORAMIENTO INMOBILIARIO ROAN SA
- Barba Silvela Juan
- BASICO HOMES GESTION SL
- BOVIS PROJECT MANAGEMENT SA
- Diez Hart Oliver
- Echegoyen Enriquez De La Orden Jaime
- FORO CONSULTORES INMOBILIARIOS I SL
- Garcia Maceiras Oscar
- Guitian Yustas Olga
- MAGNUM & PARTNERS REAL ESTATE SL
- MULTISERVICIOS MAPFRE MULTIMAP SA
- Nevado Garcia Rodolfo
- SFH MIDHAS SL
- SOLUCIONES FINANCIERO INMOBILIARIO CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS SL
- ALMAR & PARTNERS CONSULTING FIRM SL
- ASESORAMIENTO INMOBILIARIO ROAN SA
- BASICO HOMES GESTION SL
- BOVIS PROJECT MANAGEMENT SA
- Diez Hart Oliver
- FORO CONSULTORES INMOBILIARIOS I SL
- MAGNUM & PARTNERS REAL ESTATE SL
- MULTISERVICIOS MAPFRE MULTIMAP SA
- Nevado Garcia Rodolfo
- SFH MIDHAS SL
- SOLUCIONES FINANCIERO INMOBILIARIO CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37201 , F 153, S 8, H M 549293, I/A 279 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-28
Empresa: TEMPORE PROPERTIES SOCIMI SA
Administrador Unico
Representante
- Echegoyen Enriquez De La Orden Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36623 , F 113, S 8, H M 648435, I/A 8 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Empresa: TEMPORE PROPERTIES SOCIMI SA
Administrador Unico
Representante
- Echegoyen Enriquez De La Orden Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36087 , F 202, S 8, H M 648435, I/A 1 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-28
VER MAS ACTOS
Información de ECHEGOYEN ENRIQUEZ DE LA ORDEN JAIME
Mostramos los datos de ECHEGOYEN ENRIQUEZ DE LA ORDEN JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHEGOYEN ENRIQUEZ DE LA ORDEN JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos