PONCE ANTEQUERA MATIAS
Informe ejecutivo de PONCE ANTEQUERA MATIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PONCE ANTEQUERA MATIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROPECUARIA SAN ENRIQUE SL | Administrador Unico | 02/05/2013 | |
MATIAS PONCE SA | Consejero Delegado | 10/01/2013 | |
MATIAS PONCE SA | Presidente | 26/01/2009 | |
MATIAS PONCE SA | Consejero | 26/01/2009 |
VINCULACIONES DE PONCE ANTEQUERA MATIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONCE ANTEQUERA MATIAS
Empresa: MATIAS PONCE SA
Consejero Delegado
- Ponce Antequera Matias
Consejero
- Corbacho Mendez Concepcion
- Ponce Antequera Matias
- Ponce Corbacho Matias
Presidente
- Ponce Antequera Matias
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 197, S 8, H BA 1331, I/A 16 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-06
Empresa: AGROPECUARIA SAN ENRIQUE SL
Administrador Unico
- Ponce Antequera Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 291 , F 46, S 8, H BA 5794, I/A 11 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-06
Empresa: MATIAS PONCE SA
Consejero Delegado
- Ponce Antequera Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 196, S 8, H BA 1331, I/A 14 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-06
Empresa: MATIAS PONCE SA
Consejero Delegado Solidario
- Corbacho Mendez Concepcion
- Ponce Antequera Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 196, S 8, H BA 1331, I/A 14 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-06
Empresa: MATIAS PONCE SA
Consejero Delegado Solidario
- Corbacho Mendez Concepcion
- Ponce Antequera Matias
Consejero
- Corbacho Mendez Concepcion
- Ponce Antequera Matias
- Ponce Corbacho Matias
Presidente
- Ponce Antequera Matias
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 196, S 8, H BA 1331, I/A 13 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-06
Información de PONCE ANTEQUERA MATIAS
Mostramos los datos de PONCE ANTEQUERA MATIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONCE ANTEQUERA MATIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos