CORBACHO MENDEZ CONCEPCION
Informe ejecutivo de CORBACHO MENDEZ CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORBACHO MENDEZ CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATIAS PONCE SA | Secretario | 26/01/2009 | |
MATIAS PONCE SA | Consejero | 26/01/2009 |
VINCULACIONES DE CORBACHO MENDEZ CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORBACHO MENDEZ CONCEPCION
Empresa: MATIAS PONCE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Corbacho Mendez Concepcion
- Ponce Antequera Matias
- Ponce Corbacho Matias
Presidente
Secretario
- Corbacho Mendez Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 197, S 8, H BA 1331, I/A 16 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-06
Empresa: MATIAS PONCE SA
Consejero Delegado Solidario
- Corbacho Mendez Concepcion
- Ponce Antequera Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 196, S 8, H BA 1331, I/A 14 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-06
Empresa: MATIAS PONCE SA
Consejero Delegado Solidario
- Corbacho Mendez Concepcion
- Ponce Antequera Matias
Consejero
- Corbacho Mendez Concepcion
- Ponce Antequera Matias
- Ponce Corbacho Matias
Presidente
Secretario
- Corbacho Mendez Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 457 , F 196, S 8, H BA 1331, I/A 13 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-06
Información de CORBACHO MENDEZ CONCEPCION
Mostramos los datos de CORBACHO MENDEZ CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORBACHO MENDEZ CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos