POMMAREZ RODRIGUEZ IGNACIO
Informe ejecutivo de POMMAREZ RODRIGUEZ IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE POMMAREZ RODRIGUEZ IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEYRE SA | Presidente | 01/12/2015 | |
PEYRE SA | Consejero | 01/12/2015 | |
PEYRE SA | Apoderado Mancomunado | 29/11/2013 |
VINCULACIONES DE POMMAREZ RODRIGUEZ IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POMMAREZ RODRIGUEZ IGNACIO
Empresa: PEYRE SA
Consejero
- Lahore Camuña Ana Rosa
- Lahore Camuña Augusto
- Pommarez Rodriguez Ignacio
- Pommarez Rodriguez Maria Del Amor
Presidente
- Pommarez Rodriguez Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4251 , F 139, S 8, H SE 10406, I/A 65 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-41
Empresa: DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Cabezon Santa Ana Eva
- Cambis Zadeh
- Celorrio Abanades Alicia
- Cortes Delacour Virginia
- Espada Marquez Antonio
- Jorda Aparicio David
- Jose Pablo Melchiorre
- Lopez Juve Rosa Maria
- Lopez Juve Rosa Maria
- Pinilla Garcia Fernando
- Pinilla Garcia Maria Del Mar
- Pommarez Rodriguez Ignacio
- Rendon Fontiveros Alejandro
- Rubio Crespo Ana Maria
- Ruiz Arrue Monica
- Toro Bastardas Aleix
- Vaello Caballero Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38766 , F 120, S 8, H M 506294, I/A 808 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
Empresa: PEYRE SA
Consejero
Presidente
- Pommarez Rodriguez Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4251 , F 135, S 8, H SE 10406, I/A 62 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-41
Empresa: PEYRE SA
Consejero
Presidente
- Pommarez Rodriguez Ignacio
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4251 , F 135, S 8, H SE 10406, I/A 62 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-41
Empresa: PEYRE SA
Apoderado Mancomunado
- Haurie Vigne Jose Luis
- Lahore Camuña Augusto
- Pommarez Rodriguez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4251 , F 134, S 8, H SE 10406, I/A 57 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-41
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Carbajosa Fernandez Carlos
- Gonzalez-toruño Conejo Manuel
- Martinez Molina Federico
- Pommarez Rodriguez Ignacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Pommarez Rodriguez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4270 , F 64, S 8, H SE 64758, I/A 4 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-41
Empresa: PEYRE SA
Consejero
Presidente
- Pommarez Rodriguez Ignacio
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 131, S 8, H SE 10406, I/A 53 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-41
Empresa: PEYRE SA
Consejero
- Haurie Relinque Maria Elena
- Haurie Vigne Jose Luis
- Lahore Camuña Augusto
- Pommarez Rodriguez Ignacio
- Pommarez Rodriguez Maria
Presidente
- Pommarez Rodriguez Ignacio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 131, S 8, H SE 10406, I/A 53 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-41
Empresa: AGRICOLA FORESTAL LA CALERA SA
Consejero
- Pommarez Rodriguez Ignacio
Presidente
- Pommarez Rodriguez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1673 , F 211, S 8, H SE 11924, I/A 21 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-41
Empresa: MARZUPI SL
Liquidador
- Pommarez Rodriguez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4244 , F 63, S 8, H SE 64210, I/A 2 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-41
Información de POMMAREZ RODRIGUEZ IGNACIO
Mostramos los datos de POMMAREZ RODRIGUEZ IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POMMAREZ RODRIGUEZ IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos