PINILLA GARCIA FERNANDO
Informe ejecutivo de PINILLA GARCIA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PINILLA GARCIA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FP ARCHITECTS SL | Administrador Unico | 09/05/2019 | |
ARQUITECTURA NUEVA FERNANDO PINILLA SL | Administrador Unico | 20/08/2010 | |
PINILLA & BLAZQUEZ PROYECTOS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SLP | Soc.Prof. | 03/12/2009 | |
PINILLA & BLAZQUEZ PROYECTOS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SLP | Administrador Solidario | 03/12/2009 |
VINCULACIONES DE PINILLA GARCIA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINILLA GARCIA FERNANDO
Empresa: MAI HOME SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Hidalgo Rafael
- Gonzalez Blanco Pelayo
- Melendi Espina Ramon
- Pinilla Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41559 , F 103, S 8, H M 736296, I/A 4 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-28
Empresa: MAI HOME SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Blanco Pelayo
- Pinilla Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41559 , F 103, S 8, H M 736296, I/A 3 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-28
Empresa: DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Cabezon Santa Ana Eva
- Cambis Zadeh
- Celorrio Abanades Alicia
- Cortes Delacour Virginia
- Espada Marquez Antonio
- Jorda Aparicio David
- Jose Pablo Melchiorre
- Lopez Juve Rosa Maria
- Lopez Juve Rosa Maria
- Pinilla Garcia Fernando
- Pinilla Garcia Maria Del Mar
- Pommarez Rodriguez Ignacio
- Rendon Fontiveros Alejandro
- Rubio Crespo Ana Maria
- Ruiz Arrue Monica
- Toro Bastardas Aleix
- Vaello Caballero Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38766 , F 120, S 8, H M 506294, I/A 808 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
Administrador Unico
- Pinilla Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39151 , F 81, S 8, H M 695505, I/A 1 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
Empresa: DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Aguilar Arbellon Jesus
- Alvarez Iglesias Encarnacion
- Bolaños Bazarra Miguel Francisco
- Busnadiego Peromingo Jose Maria
- De Andres Rojo Carlos
- Flores De La Peña Antonio
- Fuertes Olle Alfonso
- Imaz Perez Cecilio
- Llovet Diaz Amaya
- Martin Pascual Luis
- Mora Figueroa Monfort Jose Manuel
- Oliver Fernandez Juan Carlos
- Pinilla Garcia Fernando
- Saenz Rodriguez Maria Del Rosario
- Sousa Brasa Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31048 , F 3, S 8, H M 506294, I/A 220 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
Administrador Unico
- Pinilla Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27219 , F 15, S 8, H M 490390, I/A 3 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-170-28
Administrador Solidario
- Blazquez Blanco Jorge
- Pinilla Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27219 , F 15, S 8, H M 490390, I/A 3 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-170-28
Socio Único
- Pinilla Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27219 , F 15, S 8, H M 490390, I/A 3 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-170-28
Empresa: DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA
Apoderado
- Pinilla Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41659 , F 48, S 8, H B 2861, I/A 4749 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-08
Administrador Solidario
- Blazquez Blanco Jorge
- Pinilla Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27219 , F 14, S 8, H M 490390, I/A 2 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-28
VER MAS ACTOS
Información de PINILLA GARCIA FERNANDO
Mostramos los datos de PINILLA GARCIA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINILLA GARCIA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos