POMBO ALDECOA IGNACIO MARIA
Informe ejecutivo de POMBO ALDECOA IGNACIO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POMBO ALDECOA IGNACIO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRICK OPPORTUNITIES 9 SL | Apoderado Solidario | 17/07/2024 | |
CLAVE TECNICA SL | Apoderado | 23/07/2013 |
VINCULACIONES DE POMBO ALDECOA IGNACIO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POMBO ALDECOA IGNACIO MARIA
Empresa: BRICK OPPORTUNITIES 9 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 817268, I/A 4 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: TRIPLE GEST SL
Representante
- Pombo Aldecoa Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10812 , F 206, S 8, H M 170837, I/A 13 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-28
Empresa: TRIPLE GEST SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Molina Botas Jorge
- Pombo Aldecoa Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10812 , F 65, S 8, H M 170837, I/A 12 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-28
Empresa: CLAVE TECNICA SL
Apoderado
- Pancorbo Lancharro Fernando Manuel
- Pereda Suquet Maria Del Pilar
- Pombo Aldecoa Ignacio Maria
- Velez Perez Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31049 , F 108, S 8, H M 558832, I/A 2 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-28
Información de POMBO ALDECOA IGNACIO MARIA
Mostramos los datos de POMBO ALDECOA IGNACIO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POMBO ALDECOA IGNACIO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos