HERNANDEZ SEGADO DAVID MARIA
Informe ejecutivo de HERNANDEZ SEGADO DAVID MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 40
Empresas activas: 21
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERNANDEZ SEGADO DAVID MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENTAL HOMES NX PROPCO SL | Apoderado | 01/08/2024 | |
BRICK OPPORTUNITIES 9 SL | Secretario No Consejero | 17/07/2024 | |
BRICK OPPORTUNITIES 9 SL | Apoderado Solidario | 17/07/2024 | |
RENTAL HOMES HOLDCO SL | Apoderado Mancomunado | 13/06/2024 | |
JL PANORAMIC DV SL | Apoderado | 26/04/2024 | |
PROMOCIONES NEINOR 3 SL | Apoderado Mancomunado | 08/03/2024 | |
RENTAL HOMES NX PROPCO SL | Apoderado Mancomunado | 19/01/2024 | |
PEGASUS HOLDCO SL | Apoderado Solidario | 15/12/2023 | |
PEGASUS HOLDCO SL | Apoderado Solidario | 21/09/2023 | |
JL PANORAMIC DV SL | Apoderado | 23/08/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HERNANDEZ SEGADO DAVID MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ SEGADO DAVID MARIA
Empresa: RENTAL HOMES NX PROPCO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 779389, I/A 6 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-28
Empresa: BRICK OPPORTUNITIES 9 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 817268, I/A 4 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: BRICK OPPORTUNITIES 9 SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Hernandez Segado David Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 817268, I/A 3 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: RENTAL HOMES HOLDCO SL
Apoderado Mancomunado
- Argemi Garcia Jordi
- Espinosa Hurtado Evangelina
- Espinosa Hurtado Evangelina
- Garcia-egocheaga Vergara Francisco De Borja
- Hernandez Segado David Maria
- Hernandez Segado David Maria
- Lapiedra Vivanco Mario
- Lapiedra Vivanco Mario
- Medina Higueras Jaime
- Peño Iglesias Jorge Eduardo
- Peño Iglesias Jorge Eduardo
- Perles Sanchez Francisco Luis
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Sala Marti Jose Manuel
- Sanchez Cassinello Gabriel
- Sanchez Cassinello Gabriel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 778065, I/A 4 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-28
Empresa: RENTAL HOMES HOLDCO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 778065, I/A 3 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-28
Empresa: JL PANORAMIC DV SL
Apoderado
- Argemi Garcia Jordi
- Escapa Castro Maria Esther
- Fernandez-montenegro Klindworth German
- Garcia-egocheaga Vergara Francisco De Borja
- Hernandez Segado David Maria
- Hernanz De Dueñas Fernando
- Herranz Rodriguez Eduardo
- Lapiedra Vivanco Mario
- Martin Jimenez Francisco
- Peño Iglesias Jorge Eduardo
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Porteros Martinez Jesus
- Sala Marti Jose Manuel
- Sanchez Cassinello Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45487 , F 122, S 8, H M 791243, I/A 8 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Empresa: PROMOCIONES NEINOR 3 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Argemi Garcia Jordi
- Bascaran Amorrortu Ana
- Gonzalez Peña Paloma
- Hernandez Segado David Maria
- Lapiedra Vivanco Mario
- Llanso Pascual Ignacio
- Luque Ojeda Maria Jose
- Mena Bevia Raquel
- Moreno Berral Maria Jose
- Peño Iglesias Jorge Eduardo
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Reyes Gomez Maria Del Carmen
- Rico Palacios Nuria
- Zerdan Ferreira Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37080 , F 135, S 8, H M 662012, I/A 39 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Empresa: RENTAL HOMES NX PROPCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44205 , F 126, S 8, H M 779389, I/A 5 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-28
Empresa: PEGASUS HOLDCO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38325 , F 10, S 8, H M 681891, I/A 12 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Empresa: PEGASUS HOLDCO SL
Apoderado Solidario
- Argemi Garcia Jordi
- Bayo Martinez Sixto Jose
- Garcia-egocheaga Vergara Francisco De Borja
- Hernandez Segado David Maria
- Hernanz De Dueñas Fernando
- Lapiedra Vivanco Mario
- Manich Carrer Joaquim
- Martin Jimenez Francisco
- NEINOR HOMES SA
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Sala Marti Jose Manuel
- Sanchez Cassinello Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38325 , F 7, S 8, H M 681891, I/A 9 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-28
VER MAS ACTOS
Información de HERNANDEZ SEGADO DAVID MARIA
Mostramos los datos de HERNANDEZ SEGADO DAVID MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ SEGADO DAVID MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos