POCERO ROCA BEGOÑA
Informe ejecutivo de POCERO ROCA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 31
Empresas inactivas: 17
VINCULACIONES DE POCERO ROCA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POCERO ROCA BEGOÑA
Empresa: ACME GESTION CONTABLE SA
Apoderado
- Pocero Roca Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4519 , F 26, S 8, H BI 41700, I/A 8 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-48
Empresa: ACACIA INVERSION SGIIC SA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Martinez Aranzazu
- Pocero Roca Begoña
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3487 , F 108, S 8, H BI 18409, I/A 38 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-48
Empresa: ACROPOLIS 2001 SICAV
Consejero
- Echevarri Gorostiza Santiago Anton
- Pocero Roca Begoña
- Saenz Moreno Juan Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18847 , F 190, S 8, H M 186693, I/A 25 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-28
Empresa: ERISONO SICAV
Consejero
- De La Puerta Olabarria Guillermo Ignacio
- Echevarri Gorostiza Santiago Anton
- Pocero Roca Begoña
Presidente
Secretario
- Pocero Roca Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16680 , F 182, S 8, H M 284652, I/A 21 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-28
Empresa: EMIBE BOLSA SICAV
Consejero
- De La Puerta Olabarria Guillermo Ignacio
- Echevarri Gorostiza Santiago Anton
- Pocero Roca Begoña
Presidente
Secretario
- Pocero Roca Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16197 , F 198, S 8, H M 274710, I/A 13 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-28
Empresa: FACETA INVEST SICAV
Consejero
- De La Puerta Olabarria Guillermo Ignacio
- Echevarri Gorostiza Santiago Anton
- Pocero Roca Begoña
Presidente
Secretario
- Pocero Roca Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16315 , F 186, S 8, H M 277096, I/A 12 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-28
Empresa: ALTRES XXI SICAV
Consejero
- Echevarri Gorostiza Santiago Anton
- Guimon De Ros Jose
- Pocero Roca Begoña
Presidente
Secretario
- Pocero Roca Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11930 , F 219, S 8, H M 187363, I/A 27 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-28
Empresa: ALOR CARTERA SICAV
Consejero
- De La Puerta Olabarria Guillermo Ignacio
- Echevarri Gorostiza Santiago Anton
- Pocero Roca Begoña
Presidente
Secretario
- Pocero Roca Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17693 , F 6, S 8, H M 205609, I/A 31 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-28
Empresa: ITURINVER SICAV
Consejero
- De La Puerta Olabarria Guillermo Ignacio
- Echevarri Gorostiza Santiago Anton
- Pocero Roca Begoña
Presidente
Secretario
- Pocero Roca Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12387 , F 216, S 8, H M 196888, I/A 25 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-28
Empresa: PALMERAL ACTIVOS SICAV
Consejero
- De La Puerta Olabarria Guillermo Ignacio
- Echevarri Gorostiza Santiago Anton
- Pocero Roca Begoña
Presidente
Secretario
- Pocero Roca Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17389 , F 130, S 8, H M 298372, I/A 10 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-28
VER MAS ACTOS
Información de POCERO ROCA BEGOÑA
Mostramos los datos de POCERO ROCA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POCERO ROCA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos