ITURINVER SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social ITURINVER SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Echevarri Gorostiza Santiago Anton
VINCULACIONES DE ITURINVER SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ITURINVER SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carnicer Malaxechevarria Maria Angeles | Secretario | 27/07/2015 | 09/02/2017 |
Carnicer Malaxechevarria Maria Angeles | Consejero | 27/07/2015 | 09/02/2017 |
Echevarri Gorostiza Santiago | Consejero | 27/07/2015 | 09/02/2017 |
Echevarri Gorostiza Santiago Anton | Presidente | 27/07/2015 | 09/02/2017 |
Guimon De Ros Jose | Consejero | 27/07/2015 | 09/02/2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 23/02/2009 | 09/02/2017 |
Carnicer Malaxechevarria Maria Angeles | Secretario | 04/11/2010 | 27/07/2015 |
Carnicer Malaxechevarria Maria Angeles | Consejero | 04/11/2010 | 27/07/2015 |
Echevarri Gorostiza Santiago Anton | Presidente | 04/11/2010 | 27/07/2015 |
Echevarri Gorostiza Santiago Anton | Consejero | 04/11/2010 | 27/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ITURINVER SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12387 , F 219, S 8, H M 196888, I/A 33 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-28
- CIERRE PROVISIONAL de la Hoja social por plazo de SEIS MESES, al extenderse en esta fecha NOTA DE NO OBSTACULOS para la inscripción de la absorción de la sociedad por el Fondo de Inversión ACACIA INVERMIX 30-60, FI , por analogía con lo establecido en el artículo 231 del Reglamento del Registro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12387 , F 218, S 8, H M 196888, I/A 32M (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-5-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12387 , F 218, S 8, H M 196888, I/A 32 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12387 , F 217, S 8, H M 196888, I/A 31 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12387 , F 217, S 8, H M 196888, I/A 31 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12387 , F 217, S 8, H M 196888, I/A 30 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12387 , F 217, S 8, H M 196888, I/A 29 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12387 , F 217, S 8, H M 196888, I/A 28 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12387 , F 216, S 8, H M 196888, I/A 27 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-154-28