POBLACION RIAL FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de POBLACION RIAL FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POBLACION RIAL FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HYDREN EQUIPOS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 18/02/2014 |
VINCULACIONES DE POBLACION RIAL FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POBLACION RIAL FRANCISCO JAVIER
Empresa: HYDREN EQUIPOS INDUSTRIALES SL
Administrador Unico
- Poblacion Rial Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40933 , F 200, S 8, H B 373284, I/A 4 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Empresa: BRAKEPRO SL
Administrador Solidario
- Poblacion Rial Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40933 , F 199, S 8, H B 373284, I/A 2 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-08
Empresa: BRAKEPRO SL
Administrador Solidario
- Cafano Guariglia Ana
- Poblacion Rial Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40933 , F 196, S 8, H B 373284, I/A 1 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-08
Información de POBLACION RIAL FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de POBLACION RIAL FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POBLACION RIAL FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos