CAFANO GUARIGLIA ANA
Informe ejecutivo de CAFANO GUARIGLIA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAFANO GUARIGLIA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HYDREN EQUIPOS INDUSTRIALES SL | Administrador Solidario | 30/12/2008 |
VINCULACIONES DE CAFANO GUARIGLIA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAFANO GUARIGLIA ANA
Empresa: HYDREN EQUIPOS INDUSTRIALES SL
Administrador Unico
- Cafano Guariglia Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40933 , F 200, S 8, H B 373284, I/A 4 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Empresa: BRAKEPRO SL
Administrador Unico
- Cafano Guariglia Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40933 , F 199, S 8, H B 373284, I/A 2 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-08
Empresa: BRAKEPRO SL
Administrador Solidario
- Cafano Guariglia Ana
- Poblacion Rial Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40933 , F 196, S 8, H B 373284, I/A 1 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-08
Información de CAFANO GUARIGLIA ANA
Mostramos los datos de CAFANO GUARIGLIA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAFANO GUARIGLIA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos