PLUMED PEREZ CRISTINA
Informe ejecutivo de PLUMED PEREZ CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PLUMED PEREZ CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES PEREZ PLUMED SL | Administrador Solidario | 19/01/2011 |
VINCULACIONES DE PLUMED PEREZ CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLUMED PEREZ CRISTINA
Empresa: SGR DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Consejero
- Plumed Perez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11403, L 8681, F 91, S 8, H V 44772, I/A 183 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-46
Empresa: SGR DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Cons.Externo
Consejero
- Estepa Jimenez Juan Carlos
- Plumed Perez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9262, L 6545, F 136, S 8, H V 44772, I/A 178 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-46
Liquidador Unico
- Plumed Perez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7366, L 4667, F 101, S 8, H V 87387, I/A 4 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-46
Administrador Mancomunado
- Plumed Perez Cristina
- Plumed Perez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7366, L 4667, F 101, S 8, H V 87387, I/A 4 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-46
Administrador Solidario
- Plumed Perez Cristina
- Plumed Perez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2967, L 283, F 146, S 8, H V 4109, I/A 10 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-46
Administrador Mancomunado
- Plumed Perez Cristina
- Plumed Perez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2967, L 283, F 146, S 8, H V 4109, I/A 10 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-46
Información de PLUMED PEREZ CRISTINA
Mostramos los datos de PLUMED PEREZ CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLUMED PEREZ CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos