MAUDOS VILLARROYA JOAQUIN
Informe ejecutivo de MAUDOS VILLARROYA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MAUDOS VILLARROYA JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SGR DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Cons.Externo | 23/08/2022 | |
SGR DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Consejero | 29/12/2020 |
VINCULACIONES DE MAUDOS VILLARROYA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAUDOS VILLARROYA JOAQUIN
Empresa: SGR DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Cons.Externo
- Maudos Villarroya Joaquin
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 44772, I/A 187 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-46
Empresa: SGR DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Cons.Externo
- Maudos Villarroya Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9262, L 6545, F 136, S 8, H V 44772, I/A 178 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-46
Empresa: SGR DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Consejero
- Maudos Villarroya Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9262, L 6545, F 88, S 8, H V 44772, I/A 168 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-46
Información de MAUDOS VILLARROYA JOAQUIN
Mostramos los datos de MAUDOS VILLARROYA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAUDOS VILLARROYA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos