PLAZA VINATEA MERCEDES
Informe ejecutivo de PLAZA VINATEA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PLAZA VINATEA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXA AURORA VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 30/01/2020 |
VINCULACIONES DE PLAZA VINATEA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLAZA VINATEA MERCEDES
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alba Garcia De La Camacha Maria Angeles
- Carballo Gomez Lidia
- De Vega Diaz Teresa
- Fernandez Canosa Javier
- Galeote Rivas Inmaculada
- Gil Casado Roberto
- Gutierrez Gonzalez Alicia
- Lopez Gonzalez Nuria
- Lopez Ramos Vanesa
- Martin Almendro Ana Isabel
- Martinez Martinez Elisabet
- Muñoz Alonso Mireya
- Muñoz Fernandez Gema
- Ojea Gordo Jose Joaquin
- Otero Lopez Maria Yolanda
- Sanchez Segovia Fernando
Apoderado
- Abaigar Atucha Andoni Josu
- Alvarez Echevarria Silvia
- Alvarez Huarte Miguel Angel
- Alvarez Morcillo Elena
- Avenel Christophe
- Avenel Christophe
- Avila Lopez Enrique
- Aznar Trueba Maria Dolores
- Ballestero De Diego Maria Jose
- Baniandres Avendaño Isidro
- Baniandres Avendaño Isidro
- Barahona Sanz Yolanda
- Bayona Salvadores Gerard
- Bernues Anaya Maria Loreto
- Beunza Santolaria Maria Esperanza
- Bonifacio Ramos Maria Dolores
- Caamaño Blanco Maria Dolores
- Carballo Dominguez Manuel Fernando
- De La Rica Aspiunza Gabriel
- De La Rica Aspiunza Gabriel
- De La Rica Aspiunza Gabriel
- De La Rica Aspiunza Gabriel
- De La Rica Aspiunza Gabriel
- Decker Erick Jean Charles
- Del Llano Vivancos Maria Del Carmen
- Delgado Duran Joaquin
- Diaz Toribio Maria Jesus
- Domene Marti Manuel
- Fabregas Cata Juan
- Farriol Jerez Antoni
- Fraguas Castellanos Zulema
- Gallardo Sastre Maria Lourdes
- Garcia Mendez Miguel
- Garzon Merino Fuencisla
- Gonzalez Gimenez Susana
- Guzman Pascual Beatriz
- Lerga Encinas Ignacio
- Martin Menendez Enrique
- Martin Menendez Enrique
- Martin Menendez Enrique
- M. B. S.
- Moreno Jimenez Lourdes
- Navarro Hidalgo Marisol
- Parra Campoo Maria Del Carmen
- Paton Cano Angel
- Paton Cano Angel
- Plaza Vinatea Mercedes
- Ragull Arranz Jordi
- Ramirez Cruz Rafael
- Ramos Del Barrio Ramon
- Rial Del Rio Patricia
- Rojo Perez Laura
- Rubio Tejedor Silvia
- Ruiz Felipe Martin
- Ruiz Perez Ricardo
- Salazar Casanova Igor
- Sanchez Delgado Maria Del Mar
- Schaeffer Romain
- Somoza Garcia Fernando
- Soto Boronat Maria Aranzazu
- Tourchine Roig Jorge
- Tourchine Roig Jorge
- Tourchine Roig Jorge
- Tourchine Roig Jorge Andres
- Vanooteghem Kristof
- Vazquez Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5905 , F 189, S 8, H BI 70599, I/A 45 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5905 , F 175, S 8, H BI 70599, I/A 37 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-48
Apoderado
- Bonifacio Ramos Maria Dolores
- Carballo Dominguez Manuel Fernando
- De La Rica Aspiunza Gabriel
- Del Alamo Burgos Jose M Iguel
- Entrala Adame Eduardo
- Garcia Mendez Miguel
- Gayo Bellido Silvia
- Martin Menendez Enrique
- Martinez Acedo Yolanda
- Molina Escolano Laura
- Plaza Vinatea Mercedes
- Sicre Sequero Virginia
- Tourchine Roig Jorge
- Villares Carreira Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5905 , F 163, S 8, H BI 70599, I/A 28 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-48
Apoderado
- Babiano Sanchez Dionisio
- Barros Feteira Igor
- Bernaldo De Quiros Botia Laura
- Blanc Roquer Arturo Emilio
- Bonifacio Ramos Maria Dolores
- Carballo Dominguez Manuel Fernando
- De Frutos Soto Maria Jose
- De Jose Guijarro Maria Angeles
- De La Rica Aspiunza Gabriel
- De Santos Fernandez Fernando Leon
- Del Alamo Burgos Jose M Iguel
- Domenech Sanchez Jose Manuel
- Entrala Adame Eduardo
- Garcia Mendez Miguel
- Gayo Bellido Silvia
- Gomez Gutierrez Jesus
- Gomez Rodriguez Maria Teresa
- Lopez Linares Derqui Arturo
- Manrique Gallego Concepcion
- Martin Anton Luis
- Martin Menendez Enrique
- Martinez Acedo Yolanda
- Mestre Garcia Jorge
- Molina Escolano Laura
- Moreno Gonzalez Maria Isabel
- Plaza Vinatea Mercedes
- Sicre Sequero Virginia
- Tourchine Roig Jorge
- Villares Carreira Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5744 , F 210, S 8, H BI 640,A , I/ 710 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-48
Información de PLAZA VINATEA MERCEDES
Mostramos los datos de PLAZA VINATEA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLAZA VINATEA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos