BONIFACIO RAMOS MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de BONIFACIO RAMOS MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE BONIFACIO RAMOS MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO PENSA SALUD SL | Apoderado Solidario | 10/07/2024 | |
GIE AXA | Apoderado | 13/12/2023 | |
AXA EXCLUSIV AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA SA | Apoderado | 17/05/2021 | |
AXA LIFE EUROPE DAC | Apoderado Solidario | 27/04/2021 | |
AXA AURORA VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 30/01/2020 | |
AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA | Apoderado Solidario | 03/04/2019 | |
AXA GROUP OPERATIONS SPAIN SA | Apoderado Solidario | 21/11/2018 |
VINCULACIONES DE BONIFACIO RAMOS MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONIFACIO RAMOS MARIA DOLORES
Empresa: GRUPO PENSA SALUD SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aznar Gil Ana Maria
- Bayona Salvadores Gerard
- Beunza Santolaria Maria Esperanza
- Cano Fernandez Alberto
- Carballo Dominguez Manuel Fernando
- Corbaton Anchuelo Maria Del Carmen
- De La Rica Aspiunza Gabriel
- Fernandez-pousa Garcia Silvia
- Flores Guri Elena
- Franco Cruzado Raul
- Garcia Agudiez David
- Herrera Vellisca Sergio
- Igual Bilbao Borja
- Leila Miri
- Paton Cano Angel
- Portela Cid Alejandro
- Ramirez Cruz Rafael
- Rial Del Rio Patricia
- Rivero Fernandez Laura
- Valvanera Gonzalez De Pablo Maria
- Vidal Alvarez Estefania
- Vilda Ahedo Iban
Apoderado Solidario
- Alvarez Morcillo Elena
- Aspichueta Celaa Barbara
- Bonifacio Ramos Maria Dolores
- Carballo Gomez Lidia
- Carral Casanueva Beatriz
- Carramiñana Fernandez Laura
- Carrion Garcia Maria Jesus
- De Vega Diaz Teresa
- Domene Marti Manuel
- Egido Garcia Marina
- Fraguas Castellanos Zulema
- Gallardo Sastre Maria Lourdes
- Garzon Merino Maria Fuencisla
- Ibañez Diez Alvaro Jose
- Ibarburu Blanco Juan
- Lopez Hernando Sonia
- Martin Gallego Eva
- Mota Caballero Maria Esther
- Muñoz Alonso Mireya
- Ojea Gordo Jose Joaquin
- Orgaz Flores Vanesa
- Parra Campoo Carmen
- Rabell Martinez Marc
- Ragozzino Cuenca Maria Antonia
- Ragull Arranz Jordi
- Rojo Perez Laura
- Rubio Garcia Veronica
- Sanchez Delgado Maria Del Mar
- Somoza Garcia Fernando
- Vazquez Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 320038, I/A 17 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-08
Empresa: GIE AXA
Apoderado
- Alvarez Morcillo Elena
- Aznar Gil Ana Maria
- Bayona Salvadores Gerard
- Bonifacio Ramos Maria Dolores
- Carrion Garcia Maria Jesus
- De La Rica Aspiunza Gabriel
- De La Serve Henri
- De Vega Diaz Teresa
- Fanni Sacha Maximilien Alexandrei
- Fernandez-pousa Garcia Silvia
- Fraguas Castellanos Zulema
- Gallardo Sastre Maria Lourdes
- Garzon Merino Maria Fuencisla
- Lopez Ramos Vanesa
- Montalvo Aragon Marta
- Moreno Carmona Ana Maria
- Ojea Gordo Joaquin
- Orgaz Flores Vanesa
- Parra Campoo Maria Del Carmen
- Paton Cano Angel
- Plaza Vinatea Maria Mercedes
- Polo Gutierrez Carmen
- Postel Eric Roger Maurice
- Ragozzino Cuenca Maria Antonia
- Ramirez Cruz Rafael
- Recio Palazuelo Maria Isabel
- Rial Del Rio Patricia
- Rivero Fernandez Laura
- Rojo Perez Laura
- Ruiz Tundidor David
- Sanchez Delgado Maria Del Mar
- Sanz Ramirez Maria Fernanda
- Simon Civera Francisco Javier
- Vazquez Fernandez Antonio
- Vilda Ahedo Iban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40287 , F 149, S 8, H M 570501, I/A 17 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Empresa: GIE AXA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alvarez Morcillo Elena
- Bayona Salvadores Gerard
- Bonifacio Ramos Maria Dolores
- Carrion Garcia Maria Jesus
- De Vega Diaz Teresa
- Fraguas Castellanos Zulema
- Gallardo Sastre Maria Lourdes
- Garzon Merino Maria Fuencisla
- Gonzalez Martinez Leandro
- Lopez Ramos Vanesa
- Ojea Gordo Joaquin
- Plaza Vinatea Maria Mercedes
- Polo Gutierrez Carmen
- Postel Eric Roger Maurice
- Ragozzino Cuenca Maria Antonia
- Ramirez Cruz Rafael
- Recio Palazuelo Maria Isabel
- Rojo Perez Laura
- Sanchez Delgado Maria Del Mar
- Sauliere Raphael
- Tomas Gonzalez Eva
- Vazquez Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40287 , F 149, S 8, H M 570501, I/A 16 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Empresa: GIE AXA
Apoderado
- Alvarez Morcillo Elena
- Avenel Christophe
- Baniandres Avendaño Isidro
- Bayona Salvadores Gerard
- Bonifacio Ramos Maria Dolores
- Corbaton Anchuelo Maria Del Carmen
- D'avray Louis Marc Antoine Peter Thierry De Ville
- De La Rica Aspiunza Gabriel
- De Vega Diaz Teresa
- Fraguas Castellanos Zulema
- Gallardo Sastre Maria Lourdes
- Gonzalez Martinez Leandro
- Lopez Ramos Vanesa
- Navarro Hidalgo Maria Del Sol
- Ojea Gordo Joaquin
- Paton Cano Angel
- Plaza Vinatea Maria Mercedes
- Polo Gutierrez Carmen
- Ramirez Cruz Rafael
- Rial Del Rio Patricia
- Rojo Perez Laura
- Rubio Tejedor Silvia
- Sanchez Delgado Maria Del Mar
- Vazquez Fernandez Antonio
- Vega Jover Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40287 , F 149, S 8, H M 570501, I/A 15 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-28
Empresa: GIE AXA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alvarez Morcillo Elena
- Bayona Salvadores Gerard
- Bonifacio Ramos Maria Dolores
- Carrion Garcia Maria Jesus
- De Vega Diaz Teresa
- Fraguas Castellanos Zulema
- Gallardo Sastre Maria Lourdes
- Garzon Merino Maria Fuencisla
- Gonzalez Martinez Leandro
- Lopez Ramos Vanesa
- Ojea Gordo Joaquin
- Plaza Vinatea Maria Mercedes
- Polo Gutierrez Carmen
- Postel Eric Roger Maurice
- Ragozzino Cuenca Maria Antonia
- Ramirez Cruz Rafael
- Recio Palazuelo Maria Isabel
- Rojo Perez Laura
- Sanchez Delgado Maria Del Mar
- Sauliere Raphael
- Tomas Gonzalez Eva
- Vazquez Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40287 , F 147, S 8, H M 570501, I/A 14 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Empresa: GIE AXA
Apoderado
- Arevalo Gonzalez Isabel
- Baniandres Avendaño Isidro
- Bayona Salvadores Gerard
- Benito Benito Monica
- Bonifacio Ramos Maria Dolores
- Corbaton Anchuelo Maria Del Carmen
- De La Rica Aspiunza Gabriel
- Fraguas Castellanos Zulema
- Fuentes Gomez Rodrigo
- Gonzalez Martinez Leandro
- Gutierrez Castejon Marisol
- Judez Ferre Sebastian
- Lopez Ramos Vanesa
- Navarro Hidalgo Maria Del Sol
- Ojea Gordo Joaquin
- Paton Cano Angel
- Plaza Vinatea Maria Mercedes
- Polo Gutierrez Carmen
- Ramirez Cruz Rafael
- Ropero Martinez Rosa
- Rubio Tejedor Silvia
- Sagastizabal Cardelus Alfonso
- Sanchez Delgado Maria Del Mar
- Sanchez Rodriguez Olga
- Tejedor Cortes Laura Isabel
- Tejedor Cortes Laura Isabel
- Vazquez Fernandez Antonio
- Vega Jover Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40287 , F 147, S 8, H M 570501, I/A 13 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
Apoderado
- Bonifacio Ramos Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32912 , F 168, S 8, H M 217178, I/A 149 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: AXA LIFE EUROPE DAC
Apoderado Solidario
- Bonifacio Ramos Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37337 , F 44, S 8, H M 415012, I/A 21 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
Empresa: AXA BUSINESS OPERATIONS SA
Apoderado Solidario
- Bonifacio Ramos Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39725 , F 168, S 8, H M 495271, I/A 63 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-28
Empresa: AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES SA
Apoderado
- Bonifacio Ramos Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38456 , F 192, S 8, H M 512428, I/A 63 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-28
VER MAS ACTOS
Información de BONIFACIO RAMOS MARIA DOLORES
Mostramos los datos de BONIFACIO RAMOS MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONIFACIO RAMOS MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos