PLATERO MATE JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de PLATERO MATE JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PLATERO MATE JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS PLATERO MATE SA | Consejero | 11/02/2009 | 16/03/2015 |
CASTELLANA DE GRANELES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 29/04/2009 | |
CASTELLANA DE GRANELES SL | Consejero | 29/04/2009 | |
PEÑATRUZ SL | Consejero Delegado Solidario | 12/02/2009 | |
PEÑATRUZ SL | Presidente | 12/02/2009 | |
PEÑATRUZ SL | Consejero | 12/02/2009 |
VINCULACIONES DE PLATERO MATE JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLATERO MATE JOSE ANTONIO
Empresa: HERMANOS PLATERO MATE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arribas Marinas Ezequiela Agueda
- Platero Arribas Enrique
- Platero Arribas Jesus
- Platero Mate Jose Antonio
- Platero Rojo Alfredo
- Rojo Nuñez Maria Henar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1349 , F 23, S 8, H VA 2142, I/A 12 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-47
Empresa: CASTELLANA DE GRANELES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Platero Mate Jesus
- Platero Mate Jose Antonio
Consejero
- Platero Mate Jesus
- Platero Mate Jose Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908 , F 190, S 8, H VA 11692, I/A 2 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-47
Empresa: PEÑATRUZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Platero Mate Jesus
- Platero Mate Jose Antonio
Consejero
- Arribas Marinas Ezequiela Agueda
- Platero Mate Jesus
- Platero Mate Jose Antonio
- Rojo Nuñez Maria Henar
Presidente
- Platero Mate Jose Antonio
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 799 , F 57, S 8, H VA 9663, I/A 2 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-47
Empresa: HERMANOS PLATERO MATE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arribas Marinas Ezequiela Agueda
- Platero Arribas Enrique
- Platero Arribas Jesus
- Platero Mate Jose Antonio
- Platero Rojo Alfredo
- Rojo Nuñez Maria Henar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 157, S 8, H VA 2142, I/A 10 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-47
Empresa: HERMANOS PLATERO MATE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Arribas Marinas Ezequiela Agueda
- Platero Mate Jesus
- Platero Mate Jose Antonio
- Rojo Nuñez Maria Henar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 157, S 8, H VA 2142, I/A 10 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-47
Información de PLATERO MATE JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de PLATERO MATE JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLATERO MATE JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos