PEÑATRUZ SL - EXTINGUIDA
Municipio Peñafiel
Provincia Valladolid
Razón Social PEÑATRUZ SL
CIF B47420526
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PEÑATRUZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEÑATRUZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arribas Marinas Ezequiela Agueda | Apoderado Mancomunado | 28/05/2009 | 25/02/2021 |
Platero Arribas Enrique | Administrador Solidario | 12/02/2009 | 25/02/2021 |
Platero Arribas Enrique | Liquidador | 25/02/2021 | 25/02/2021 |
Platero Rojo Alfredo | Administrador Solidario | 12/02/2009 | 25/02/2021 |
Rojo Nuñez Maria Henar | Apoderado Mancomunado | 28/05/2009 | 25/02/2021 |
Arribas Marinas Ezequiela Agueda | Vicesecret. | 12/02/2009 | |
Arribas Marinas Ezequiela Agueda | Consejero | 12/02/2009 | |
Platero Mate Jesus | Consejero Delegado Solidario | 12/02/2009 | |
Platero Mate Jesus | Vicepresidente | 12/02/2009 | |
Platero Mate Jesus | Consejero | 12/02/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PEÑATRUZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 799 , F 58, S 8, H VA 9663, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 799 , F 58, S 8, H VA 9663, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 799 , F 58, S 8, H VA 9663, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 799 , F 58, S 8, H VA 9663, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-208-47
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-101-47
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-225-47
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 799 , F 57, S 8, H VA 9663, I/A 3 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-47
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-46-47
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-46-47