PLATA ESTEBAN MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de PLATA ESTEBAN MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PLATA ESTEBAN MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y DE LA VIVIENDA DE GETAFE SA | Consejero | 27/07/2011 | 24/04/2015 |
GETAFE INICIATIVAS SA | Consejero | 20/07/2011 | 16/01/2015 |
EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y DE LA VIVIENDA DE GETAFE SA | Consejero Delegado | 25/07/2012 | 05/10/2012 |
EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y DE LA VIVIENDA DE GETAFE SA | Presidente | 27/07/2011 | 05/10/2012 |
VINCULACIONES DE PLATA ESTEBAN MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLATA ESTEBAN MARIA DEL CARMEN
Consejero
- Plata Esteban Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14819 , F 225, S 8, H M 198921, I/A 30 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-28
Empresa: GETAFE INICIATIVAS SA
Consejero
- Plata Esteban Maria Del Carmen
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32096 , F 81, S 8, H M 59796, I/A 59 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Consejero Delegado
- Plata Esteban Maria Del Carmen
Presidente
- Plata Esteban Maria Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14819 , F 224, S 8, H M 198921, I/A 26 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-28
Consejero Delegado
- Plata Esteban Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14819 , F 223, S 8, H M 198921, I/A 23 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-28
Consejero
- Alvarez Sanchez-arjona Paz
- Burrachon Amor Jesus
- Casarrubios Rey Jose Luis
- Gollerizo Mora Maria Luisa
- Gonzalez Alvarez Cristina
- Heras Moreno Enrique Jorge
- Martin Escudero Teresa
- Medina Asperilla Monica
- Morato Gomez Jose Luis
- Ortiz Lazaro Manuel
- Plata Esteban Maria Del Carmen
- Presas De Castro Mirene
- Uyarra Valencia Sylvia
Presidente
- Plata Esteban Maria Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14819 , F 222, S 8, H M 198921, I/A 21 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-28
Empresa: GETAFE INICIATIVAS SA
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Sanchez-arjona Paz
- Alvaro Hernandez Juana
- Casarrubios Rey Jose Luis
- Fernandez Acedo Esperanza
- Heras Moreno Enrique Jorge
- Hernandez Barroso Sara
- Lazaro Soler Fernando
- Medina Asperilla Monica
- Ortiz Lazaro Manuel
- Plata Esteban Maria Del Carmen
- Soler-espiauba Gallo Juan
- Torres Condes Fernando
- Uyarra Valencia Sylvia
Gerente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14430 , F 212, S 8, H M 59796, I/A 48 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Información de PLATA ESTEBAN MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de PLATA ESTEBAN MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLATA ESTEBAN MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos