GIL MADRIGAL MARIA LUISA
Informe ejecutivo de GIL MADRIGAL MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL MADRIGAL MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GETAFE INICIATIVAS SA | Apoderado Mancomunado | 10/04/2014 | |
GETAFE INICIATIVAS SA | Apoderado | 10/04/2014 | |
GETAFE INICIATIVAS SA | Apoderado | 25/07/2012 |
VINCULACIONES DE GIL MADRIGAL MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL MADRIGAL MARIA LUISA
Empresa: EL APEADERO URBANO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gil Madrigal Maria Luisa
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28240 , F 62, S 8, H M 380464, I/A 15 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
Empresa: GETAFE INICIATIVAS SA
Consejero
Gerente
- Gil Madrigal Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32096 , F 81, S 8, H M 59796, I/A 59 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Empresa: GETAFE INICIATIVAS SA
Apoderado Mancomunado
- Gil Madrigal Maria Luisa
- Lazaro Soler Fernando
- Ortiz Lazaro Manuel
Apoderado
- Gil Madrigal Maria Luisa
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14430 , F 218, S 8, H M 59796, I/A 55 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-28
Empresa: EL APEADERO URBANO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gil Madrigal Maria Luisa
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28240 , F 61, S 8, H M 380464, I/A 13 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: GETAFE INICIATIVAS SA
Apoderado
- Gil Madrigal Maria Luisa
Gerente
- Gil Madrigal Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14430 , F 217, S 8, H M 59796, I/A 52 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-28
Información de GIL MADRIGAL MARIA LUISA
Mostramos los datos de GIL MADRIGAL MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL MADRIGAL MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos