PLANAS ALCARAZ ALEXANDRE
Informe ejecutivo de PLANAS ALCARAZ ALEXANDRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PLANAS ALCARAZ ALEXANDRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE TARRAGONA SA | Consejero | 12/06/2024 | |
AIGUA DE RIGAT SA | Presidente | 07/05/2024 | |
AIGUA DE RIGAT SA | Consejero | 07/05/2024 | |
EMPRESA D'AIGUES I SERVEIS DE CERVERA I LA SEGARRA SL | Consejero | 26/04/2024 | |
EMPRESA D'AIGUES I SERVEIS DE CERVERA I LA SEGARRA SL | Consejero Delegado | 26/04/2024 | |
COMAIGUA SL | Consejero Ejecutivo | 10/04/2024 | |
COMAIGUA SL | Consejero | 10/04/2024 | |
ANAIGUA COMPANYIA D'AIGUES DE L'ALT PENEDES I L'ANOIA SA | Administrador Unico | 18/01/2024 | |
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SA | Apoderado Solidario | 16/01/2024 | |
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SA | Apoderado | 20/06/2018 |
VINCULACIONES DE PLANAS ALCARAZ ALEXANDRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLANAS ALCARAZ ALEXANDRE
Consejero Delegado
Consejero
- Campos Rubio Felipe
- Planas Alcaraz Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 2941, I/A 135 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-43
Empresa: AIGUA DE RIGAT SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- De Fuentes Muñiz Francisco Javier
- Planas Alcaraz Alexandre
- Ruiz Dotras Maria Rosa
Presidente
- Planas Alcaraz Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46707 , F 107, S 8, H B 83207, I/A 106 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-08
Consejero Delegado
- Planas Alcaraz Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 727 , F 36, S 8, H L 4589, I/A 60 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-25
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 727 , F 16, S 8, H L 4589, I/A 58 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-25
Empresa: COMAIGUA SL
Consejero Ejecutivo
- Calatayud Casals Joaquim
- Fontana Uso Jordi
- Fontanet Victoria Ruth
- Gall Martin David
- Guasch Girona Arnau
- Masdeu Isern Josep
- Planas Alcaraz Alexandre
Consejero
- Planas Alcaraz Alexandre
PresEjecutiv
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3296 , F 27, S 8, H T 32697, I/A 49 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-43
Administrador Unico
- Planas Alcaraz Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48925 , F 120, S 8, H B 122330, I/A 59 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-08
Apoderado Solidario
- Carbonero Rodriguez Carreño Guillermo
- Descamps Verges Josep
- Montserrat Ortego Josep Maria
- Planas Alcaraz Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49044 , F 14, S 8, H B 16487, I/A 1881 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-08
Empresa: CERDANYA JARDI SL
Apoderado
- Planas Alcaraz Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34054 , F 33, S 8, H B 239963, I/A 5 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-08
Apoderado
- Planas Alcaraz Alexandre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37025 , F 159, S 8, H M 661438, I/A 14 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-28
Información de PLANAS ALCARAZ ALEXANDRE
Mostramos los datos de PLANAS ALCARAZ ALEXANDRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLANAS ALCARAZ ALEXANDRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos