GARCIA RUIZ NATALIA
Informe ejecutivo de GARCIA RUIZ NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GARCIA RUIZ NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASSA AIGUES I DEPURACIO SL | Secretario No Consejero | 22/03/2024 | |
RIBATALLADA SA | Secretario No Consejero | 22/03/2024 | |
COMPANYIA D'AIGUES DE SABADELL SA | Secretario No Consejero | 20/03/2024 |
VINCULACIONES DE GARCIA RUIZ NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RUIZ NATALIA
Secretario No Consejero
- Garcia Ruiz Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 4589, I/A 62 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-25
Empresa: CONSTRUCCIONS I REBAIXOS SL
Secretario No Consejero
- Garcia Ruiz Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 85135, I/A 47 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-08
Consejero
Secretario No Consejero
- Garcia Ruiz Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 727 , F 16, S 8, H L 4589, I/A 58 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-25
Empresa: CASSA AIGUES I DEPURACIO SL
Director General
Secretario No Consejero
- Garcia Ruiz Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49032 , F 204, S 8, H B 153677, I/A 112 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-08
Empresa: RIBATALLADA SA
Director General
Secretario No Consejero
- Garcia Ruiz Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45797 , F 152, S 8, H B 83759, I/A 148 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-08
Empresa: COMPANYIA D'AIGUES DE SABADELL SA
Consejero
Secretario No Consejero
- Garcia Ruiz Natalia
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49032 , F 189, S 8, H B 146556, I/A 249 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-08
Empresa: CONSTRUCCIONS I REBAIXOS SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia Ruiz Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46985 , F 195, S 8, H B 85135, I/A 44 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-08
Empresa: SEINON SOLUTIONS SL
Secretario No Consejero
- Garcia Ruiz Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4500 , F 148, S 8, H A 120686, I/A 21 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-03
Empresa: GREENE WASTE TO ENERGY SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia Ruiz Natalia
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 224, S 8, H A 124105, I/A 14 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-03
Empresa: TEVICA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 127, S 8, H CU 2402, I/A 8 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-16
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA RUIZ NATALIA
Mostramos los datos de GARCIA RUIZ NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RUIZ NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos