PITA RIVA VICTOR FERMIN
Informe ejecutivo de PITA RIVA VICTOR FERMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PITA RIVA VICTOR FERMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAPELERA DE BRANDIA SA | Apoderado | 08/03/2022 | |
LOUSAME COGENERACION SL | Presidente | 13/09/2019 | |
LOUSAME COGENERACION SL | Consejero | 13/09/2019 | |
PAPELERA DE BRANDIA SA | Presidente | 28/11/2011 | |
PAPELERA DE BRANDIA SA | Consejero | 28/11/2011 |
VINCULACIONES DE PITA RIVA VICTOR FERMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PITA RIVA VICTOR FERMIN
Empresa: PAPELERA DE BRANDIA SA
Apoderado
- Pita Riva Victor Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26 , F 8, S 8, H SC 3090, I/A 56 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-15
Empresa: PAPELERA DE BRANDIA SA
Apoderado
- Pita Riva Victor Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26 , F 8, S 8, H SC 3090, I/A 56 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-15
Empresa: PAPELERA DE BRANDIA SA
Consejero
- Pita Riva Juan Ignacio
- Pita Riva Victor Fermin
Presidente
- Pita Riva Victor Fermin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26 , F 7, S 8, H SC 3090, I/A 52 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-15
Empresa: LOUSAME COGENERACION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
- Barreras Rodriguez Gaspar
- COGEN ENERGIA ESPAÑA SL
- ENERGY BY COGEN SL
- Pita Riva Victor Fermin
Presidente
- Pita Riva Victor Fermin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 166, S 8, H SC 50136, I/A 2 (13/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-15
Empresa: PAPELERA DE BRANDIA SA
Consejero
- Pita Riva Juan Ignacio
- Pita Riva Victor Fermin
Presidente
- Pita Riva Victor Fermin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26 , F 5, S 8, H SC 3090, I/A 44 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-15
Empresa: RIA NOVA GALEGA SL
Administrador Solidario
- Barreras Sierra Alvaro
- Pita Riva Victor Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31615 , F 49, S 8, H M 568896, I/A 2 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-28
Empresa: RIA NOVA GALEGA SL
Administrador Solidario
- Barreras Sierra Alvaro
- Pita Riva Victor Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31615 , F 47, S 8, H M 568896, I/A 1 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-28
Empresa: SOACO INVERSIONES 2011 SL
Consejero
Presidente
- Pita Riva Victor Fermin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724, L 3724, F 7, S 8, H PO 51610, I/A 4 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-36
Empresa: PAPELERA DE BRANDIA SA
Consejero
- Pita Riva Juan Ignacio
- Pita Riva Victor Fermin
- Subinas Landa Rafael
Presidente
- Pita Riva Victor Fermin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26 , F 1, S 8, H SC 3090, I/A 33 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-15
Empresa: SOACO INVERSIONES 2011 SL
Consejero
Presidente
- Pita Riva Victor Fermin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724, L 3724, F 1, S 8, H PO 51610, I/A 1 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-36
Información de PITA RIVA VICTOR FERMIN
Mostramos los datos de PITA RIVA VICTOR FERMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PITA RIVA VICTOR FERMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos