ALBO DURO ENRIQUE
Informe ejecutivo de ALBO DURO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE ALBO DURO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIJOS DE CARLOS ALBO SL | Apoderado Solidario | 01/07/2016 | |
HIJOS DE CARLOS ALBO SL | Apoderado Mancomunado | 01/07/2016 |
VINCULACIONES DE ALBO DURO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBO DURO ENRIQUE
Empresa: HIJOS DE CARLOS ALBO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albo Duro Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 3602, F 108, S 8, H PO 48998, I/A 23 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-36
Empresa: HIJOS DE CARLOS ALBO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albo Duro Enrique
- Hu Deng
- Wang Tao Yong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 3602, F 105, S 8, H PO 48998, I/A 16 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-36
Empresa: HICAL VIGO SL
Apoderado
- Albo Duro Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 3602, F 89, S 8, H PO 48997, I/A 10 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-36
Empresa: HICAL VIGO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Albo Duro Enrique
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 3602, F 87, S 8, H PO 48997, I/A 9 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-36
Empresa: HICAL VIGO SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 3602, F 87, S 8, H PO 48997, I/A 9 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-36
Empresa: HICAL VIGO SL
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 3602, F 87, S 8, H PO 48997, I/A 9 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-36
Empresa: HICAL SANTOÑA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 3602, F 72, S 8, H PO 48996, I/A 9 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-36
Empresa: HICAL SANTOÑA SL
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 3602, F 72, S 8, H PO 48996, I/A 9 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-36
Empresa: HICAL RIBADESELLA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 3602, F 41, S 8, H PO 48994, I/A 9 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-36
Empresa: HICAL RIBADESELLA SL
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 3602, F 41, S 8, H PO 48994, I/A 9 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-36
VER MAS ACTOS
Información de ALBO DURO ENRIQUE
Mostramos los datos de ALBO DURO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBO DURO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos