PIÑOL SANJAUME SANTIAGO
Informe ejecutivo de PIÑOL SANJAUME SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PIÑOL SANJAUME SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PISAN NAUTICA SA | Administrador Unico | 04/05/2023 | |
PISANIFA SL | Apoderado Mancomunado | 31/05/2022 | |
CODIGO HOUSE 2022 SL | Administrador Mancomunado | 13/05/2022 | |
CUANOBA 2016 SL | Administrador Unico | 10/01/2022 | |
CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DEL ANOIA SL | Administrador Mancomunado | 04/03/2021 | |
PISAN CAT SL | Administrador Solidario | 24/01/2020 | |
BARCELONA VOLA SA | Liquidador | 25/10/2019 | |
MERITORIA GESTIONA SL | Administrador Unico | 09/11/2016 | |
BLAUEWASER SL | Administrador Unico | 08/05/2015 | |
MARINA PLATJA D'ARO-S'AGARO SL | Administrador Mancomunado | 11/02/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PIÑOL SANJAUME SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑOL SANJAUME SANTIAGO
Empresa: PISAN NAUTICA SA
Administrador Unico
- Piñol Sanjaume Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42592 , F 90, S 8, H B 411040, I/A 6 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-08
Empresa: PISANIFA SL
Apoderado Mancomunado
- Piñol Sanjaume Josep Ignasi
- Piñol Sanjaume Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35591 , F 104, S 8, H B 171619, I/A 14 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-08
Empresa: CODIGO HOUSE 2022 SL
Administrador Mancomunado
- Martin Morcuende Felipe
- Piñol Sanjaume Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48307 , F 162, S 8, H B 579558, I/A 1 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-08
Empresa: CUANOBA 2016 SL
Administrador Unico
- Piñol Sanjaume Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45419 , F 56, S 8, H B 487135, I/A 3 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-08
Administrador Mancomunado
- Martin Morcuende Felipe
- Piñol Sanjaume Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34601 , F 223, S 8, H B 252206, I/A 6 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-08
Administrador Mancomunado
- Piñol Sanjaume Santiago
- Taramilla Fernandez Gaspar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34601 , F 222, S 8, H B 252206, I/A 5 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-08
Empresa: PISAN CAT SL
Administrador Solidario
- Mediano Vizuete Maria Jose
- Piñol Sanjaume Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32609 , F 18, S 8, H B 217139, I/A 3 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-08
Empresa: BARCELONA VOLA SA
Administrador Unico
- Piñol Sanjaume Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42080 , F 33, S 8, H B 401307, I/A 1 N (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-08
Empresa: BARCELONA VOLA SA
Liquidador
- Piñol Sanjaume Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42080 , F 33, S 8, H B 401307, I/A 3 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-08
Empresa: ARIDS EL CAROL SL
Liquidador
- Piñol Sanjaume Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39244 , F 195, S 8, H B 341270, I/A 7 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-08
VER MAS ACTOS
Información de PIÑOL SANJAUME SANTIAGO
Mostramos los datos de PIÑOL SANJAUME SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑOL SANJAUME SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos