MEDIANO VIZUETE MARIA JOSE
Informe ejecutivo de MEDIANO VIZUETE MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MEDIANO VIZUETE MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PISAN CAT SL | Administrador Solidario | 24/01/2020 | |
SERRA DE L'ARCA SL | Administrador Solidario | 19/03/2012 | |
PISAN CAT SL | Administrador Solidario | 12/01/2010 |
VINCULACIONES DE MEDIANO VIZUETE MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDIANO VIZUETE MARIA JOSE
Empresa: PISAN CAT SL
Administrador Solidario
- Mediano Vizuete Maria Jose
- Piñol Sanjaume Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32609 , F 18, S 8, H B 217139, I/A 3 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-08
Empresa: SERRA DE L'ARCA SL
Administrador Solidario
- Mediano Vizuete Maria Jose
- Piñol Sanjaume Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35227 , F 192, S 8, H B 260430, I/A 4 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-08
Empresa: SERRA DE L'ARCA SL
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
- Mediano Vizuete Maria Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35227 , F 192, S 8, H B 260430, I/A 4 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-08
Empresa: PISAN CAT SL
Administrador Solidario
- Mediano Vizuete Maria Jose
- Piñol Sanjaume Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32609 , F 18, S 8, H B 217139, I/A 2 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-08
Información de MEDIANO VIZUETE MARIA JOSE
Mostramos los datos de MEDIANO VIZUETE MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDIANO VIZUETE MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos