PIÑEIRO BEN PAULA MARIA
Informe ejecutivo de PIÑEIRO BEN PAULA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PIÑEIRO BEN PAULA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEGAMO INFRAESTRUCTURA VERDE SL | Apoderado Solidario | 08/03/2010 |
VINCULACIONES DE PIÑEIRO BEN PAULA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑEIRO BEN PAULA MARIA
Empresa: SOCAMEX SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Andres Martinez Manuel
- Arias Lozano Diego
- Arias Lozano Diego
- Arias Lozano Diego
- Barreiro Blanco Pablo
- Campos Segura Carmen
- Campos Segura Carmen
- Domecq Cavero Jose Manuel
- Dominguez-adame Bozzano Eduardo
- Dominguez-adame Bozzano Eduardo
- Dominguez-adame Bozzano Eduardo
- Dominguez-adame Bozzano Eduardo
- Dominguez-adame Bozzano Eduardo
- Galvan Vazquez Alberto
- Garcia Chacon Maria
- Garcia Gomez Ignacio
- Gonzalez Andrino Diana
- Gonzalez Andrino Diana
- Martin Martin Elena
- Martin Martin Elena
- Martin Martin Elena
- Moreno Robles Rebeca
- Moreno Robles Rebeca
- Perez Alonso Carlos Abilio
- Piñeiro Ben Paula Maria
- Piñeiro Ben Paula Maria
- Tejero Ruiloba Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1585 , F 84, S 8, H VA 3211, I/A 104 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-47
Empresa: LABORATORIO DE GESTION AMBIENTAL SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 136, S 8, H VA 22428, I/A 17 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-47
Empresa: LABORATORIO DE GESTION AMBIENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402 , F 158, S 8, H VA 22428, I/A 13 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-47
Empresa: SOCAMEX SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1469 , F 69, S 8, H VA 3211, I/A 88 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-47
Empresa: ORTO PARQUES Y JARDINES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2945 , F 59, S 8, H C 7382, I/A 25 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-15
Empresa: SOCAMEX SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1364 , F 168, S 8, H VA 3211, I/A 43 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-47
Información de PIÑEIRO BEN PAULA MARIA
Mostramos los datos de PIÑEIRO BEN PAULA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑEIRO BEN PAULA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos