MORAZA ORTIZ DE ZARATE FELIX
Informe ejecutivo de MORAZA ORTIZ DE ZARATE FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORAZA ORTIZ DE ZARATE FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCAMEX SA | Apoderado | 27/03/2013 | 06/09/2023 |
URBASER SA | Apoderado | 22/06/2011 | 15/02/2023 |
TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS ZONZAMAS SA | Apoderado Solidario | 03/11/2014 | 06/02/2023 |
VINCULACIONES DE MORAZA ORTIZ DE ZARATE FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORAZA ORTIZ DE ZARATE FELIX
Empresa: SOCAMEX SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Andres Martinez Manuel
- Arias Lozano Diego
- Arias Lozano Diego
- Arias Lozano Diego
- Barreiro Blanco Pablo
- Campos Segura Carmen
- Campos Segura Carmen
- Domecq Cavero Jose Manuel
- Dominguez-adame Bozzano Eduardo
- Dominguez-adame Bozzano Eduardo
- Dominguez-adame Bozzano Eduardo
- Dominguez-adame Bozzano Eduardo
- Dominguez-adame Bozzano Eduardo
- Galvan Vazquez Alberto
- Garcia Chacon Maria
- Garcia Gomez Ignacio
- Gonzalez Andrino Diana
- Gonzalez Andrino Diana
- Martin Martin Elena
- Martin Martin Elena
- Martin Martin Elena
- Moreno Robles Rebeca
- Moreno Robles Rebeca
- Perez Alonso Carlos Abilio
- Piñeiro Ben Paula Maria
- Piñeiro Ben Paula Maria
- Tejero Ruiloba Julia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1585 , F 84, S 8, H VA 3211, I/A 104 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-47
Empresa: URBASER SA
Apoderado
- Ayala Rodriguez Fernando
- Cabezon Mateos Florencio
- Estevez Gonzalez Dionisio
- Jimenez Diez-canseco Juan Jesus
- Moraza Ortiz De Zarate Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43671 , F 218, S 8, H M 12103, I/A 803 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Apoderado Solidario
- Moraza Ortiz De Zarate Felix
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3350 , F 225, S 8, H TF 54298, I/A 19 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-38
Apoderado Solidario
- Moraza Ortiz De Zarate Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3350 , F 218, S 8, H TF 54298, I/A 4 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-38
Empresa: SOCAMEX SA
Apoderado
- Moraza Ortiz De Zarate Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 192, S 8, H VA 3211, I/A 65 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-47
Empresa: URBASER SA
Apoderado
- Amaro Rueda Carlos
- De Frutos Gonzalez Veronica
- Domingo Alberola Juan Jose
- Garcia Garcia Honorio
- Garcia Martinez Delia
- Moraza Ortiz De Zarate Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26452 , F 136, S 8, H M 12103, I/A 526 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-28
Información de MORAZA ORTIZ DE ZARATE FELIX
Mostramos los datos de MORAZA ORTIZ DE ZARATE FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORAZA ORTIZ DE ZARATE FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos