PINEDO CELAYA ANGEL
Informe ejecutivo de PINEDO CELAYA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PINEDO CELAYA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACION Y DIRECCION DE TRANSPORTES SL | Apoderado | 14/11/2014 |
VINCULACIONES DE PINEDO CELAYA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINEDO CELAYA ANGEL
Empresa: NIS 2016 PEI SL
Administrador Unico
- Pinedo Celaya Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35957 , F 42, S 8, H M 646069, I/A 3 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-28
Administrador Unico
- Pinedo Celaya Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34570 , F 123, S 8, H M 621926, I/A 3 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
Empresa: NIS 2016 PEI SL
Administrador Unico
- Pinedo Celaya Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35957 , F 42, S 8, H M 646069, I/A 2 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-28
Administrador Unico
- Pinedo Celaya Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34570 , F 123, S 8, H M 621926, I/A 2 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-28
Empresa: M.C.B. II HYDROAIR SL
Administrador Mancomunado
- Coronas Bosch Marino- Argimiro
- Davila Solera Daniel
- Pinedo Celaya Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32249 , F 4, S 8, H M 580472, I/A 3 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Apoderado
- Pinedo Celaya Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23404 , F 119, S 8, H M 419759, I/A 3 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-223-28
Empresa: M.C.B. II HYDROAIR SL
Administrador Mancomunado
- Coronas Bosch Marino- Argimiro
- Davila Solera Daniel
- Pinedo Celaya Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32249 , F 4, S 8, H M 580472, I/A 2 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-28
Empresa: BUS MADRID ALMERIA SL
Apoderado
- Pinedo Celaya Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 41, S 8, H AL 37385, I/A 4 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-04
Empresa: ALMERAYA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pinedo Celaya Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29271 , F 16, S 8, H M 130472, I/A 42 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
Empresa: BUS MADRID ALMERIA SL
Apoderado
- Pinedo Celaya Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 41, S 8, H AL 37385, I/A 2 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-04
Información de PINEDO CELAYA ANGEL
Mostramos los datos de PINEDO CELAYA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINEDO CELAYA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos