CORONAS BOSCH MARINO- ARGIMIRO
Informe ejecutivo de CORONAS BOSCH MARINO- ARGIMIRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CORONAS BOSCH MARINO- ARGIMIRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDIABUS MULTIMEDIA COACH SL | Administrador Unico | 21/10/2015 |
VINCULACIONES DE CORONAS BOSCH MARINO- ARGIMIRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORONAS BOSCH MARINO- ARGIMIRO
Empresa: M.C.B. II HYDROAIR SL
Administrador Unico
- Coronas Bosch Marino- Argimiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32249 , F 4, S 8, H M 580472, I/A 3 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Empresa: M.C.B. II HYDROAIR SL
Administrador Mancomunado
- Coronas Bosch Marino- Argimiro
- Davila Solera Daniel
- Pinedo Celaya Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32249 , F 4, S 8, H M 580472, I/A 3 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Empresa: M.C.B. II HYDROAIR SL
Administrador Mancomunado
- Coronas Bosch Marino- Argimiro
- Davila Solera Daniel
- Pinedo Celaya Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32249 , F 4, S 8, H M 580472, I/A 2 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-28
Empresa: M.C.B. II HYDROAIR SL
Administrador Mancomunado
- Coronas Bosch Marino- Argimiro
- Davila Solera Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32249 , F 4, S 8, H M 580472, I/A 2 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-28
Empresa: BUS & COACH TRADING SL
Administrador Solidario
- Coronas Bosch Marino- Argimiro
- Coronas Saez Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24861 , F 195, S 8, H M 447574, I/A 3 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-28
Empresa: M.C.B. II HYDROAIR SL
Administrador Mancomunado
- Coronas Bosch Marino- Argimiro
- Davila Solera Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32249 , F 1, S 8, H M 580472, I/A 1 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-28
Información de CORONAS BOSCH MARINO- ARGIMIRO
Mostramos los datos de CORONAS BOSCH MARINO- ARGIMIRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORONAS BOSCH MARINO- ARGIMIRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos