PIÑA RIPOLL ANTONIO ROMAN
Informe ejecutivo de PIÑA RIPOLL ANTONIO ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PIÑA RIPOLL ANTONIO ROMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAST TODO SL | Apoderado Solidario | 26/02/2021 | |
SERVICIOS INMOBILIARIOS MALLORQUINES SA | Apoderado Solidario | 28/06/2019 | |
SAN MARTIN DE INRENTA SL | Apoderado Solidario | 28/06/2019 | |
SAN MARTIN DE INRENTA SL | Apoderado | 06/06/2016 | |
SERVICIOS INMOBILIARIOS MALLORQUINES SA | Apoderado | 17/05/2016 | |
DOMUS ALBA SL | Apoderado | 17/05/2016 | |
INVERSIONES TECNICAS INSULARES SL | Apoderado | 17/05/2016 | |
INRENTA MALLORQUINES SL | Apoderado | 17/05/2016 | |
ALMAGRO Y PIZARRO SL | Apoderado | 17/05/2016 | |
SAN LUIS DEL VALLE SL | Apoderado | 29/04/2016 |
VINCULACIONES DE PIÑA RIPOLL ANTONIO ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑA RIPOLL ANTONIO ROMAN
Empresa: TRAST TODO SL
Apoderado Solidario
- Massip Llabres Maria Jose
- Piña Ripoll Antonio Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2887 , F 147, S 8, H PM 90470, I/A 2 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-07
Empresa: SAN MARTIN DE INRENTA SL
Apoderado Solidario
- Piña Ripoll Antonio Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 191, S 8, H PM 56553, I/A 12 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-07
Apoderado Solidario
- Piña Ripoll Antonio Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2602 , F 118, S 8, H PM 9077, I/A 21 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-07
Empresa: SAN MARTIN DE INRENTA SL
Apoderado
- Piña Ripoll Antonio Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2243 , F 124, S 8, H PM 56553, I/A 6 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-07
Empresa: ALMAGRO Y PIZARRO SL
Apoderado
- Piña Ripoll Antonio Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2547 , F 16, S 8, H PM 28958, I/A 6 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-07
Empresa: INRENTA MALLORQUINES SL
Apoderado
- Piña Ripoll Antonio Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 159, S 8, H PM 25344, I/A 4 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-07
Empresa: INVERSIONES TECNICAS INSULARES SL
Apoderado
- Piña Ripoll Antonio Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1553 , F 185, S 8, H PM 1352, I/A 7 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-07
Empresa: DOMUS ALBA SL
Apoderado
- Piña Ripoll Antonio Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 102, S 8, H PM 49048, I/A 3 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-07
Apoderado
- Piña Ripoll Antonio Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 146, S 8, H PM 9077, I/A 16 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-07
Empresa: SAN LUIS DEL VALLE SL
Apoderado
- Piña Ripoll Antonio Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1636 , F 189, S 8, H PM 31592, I/A 7 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-07
VER MAS ACTOS
Información de PIÑA RIPOLL ANTONIO ROMAN
Mostramos los datos de PIÑA RIPOLL ANTONIO ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑA RIPOLL ANTONIO ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos