MASSIP LLABRES MARIA JOSE
Informe ejecutivo de MASSIP LLABRES MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 28
Empresas activas: 23
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE MASSIP LLABRES MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES BRAVIO SA | Auditor Suplente | 20/09/2024 | |
INDUSTRIAS HOTELERAS CORA SA | Auditor | 27/08/2024 | |
AUTOS SA POBLA SA | Auditor | 17/01/2024 | |
DISTRIBUCIONES ANGA SA | Auditor | 27/09/2023 | |
SERVICIOS INMOBILIARIOS MALLORQUINES SA | Apoderado | 21/08/2023 | |
INRENTA MALLORQUINES SL | Apoderado | 21/08/2023 | |
ALMAGRO Y PIZARRO SL | Apoderado | 21/08/2023 | |
INVERSIONES TECNICAS INSULARES SL | Apoderado | 21/08/2023 | |
SAN LUIS DEL VALLE SL | Apoderado | 21/08/2023 | |
DOMUS ALBA SL | Apoderado | 21/08/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MASSIP LLABRES MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASSIP LLABRES MARIA JOSE
Empresa: INVERSIONES BRAVIO SA
Auditor Suplente
- Massip Llabres Maria Jose
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 4429, I/A 15 (20/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-07
Empresa: INDUSTRIAS HOTELERAS CORA SA
Auditor Suplente
Auditor
- Massip Llabres Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 12595, I/A 22 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-07
Empresa: AUTOS SA POBLA SA
Auditor Suplente
Auditor
- Massip Llabres Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2996 , F 63, S 8, H PM 12186, I/A 26 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-07
Empresa: AUTOS SA POBLA SA
Auditor Suplente
Auditor
- Massip Llabres Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2996 , F 63, S 8, H PM 12186, I/A 26 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-07
Empresa: DISTRIBUCIONES ANGA SA
Auditor Suplente
Auditor
- Massip Llabres Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2009 , F 95, S 8, H PM 5227, I/A 16 (27/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-07
Empresa: DOMUS ALBA SL
Apoderado
- Massip Llabres Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 103, S 8, H PM 49048, I/A 7 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-07
Empresa: SAN LUIS DEL VALLE SL
Apoderado
- Massip Llabres Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1636 , F 190, S 8, H PM 31592, I/A 11 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-07
Empresa: INVERSIONES TECNICAS INSULARES SL
Apoderado
- Massip Llabres Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1553 , F 186, S 8, H PM 1352, I/A 11 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-07
Empresa: ALMAGRO Y PIZARRO SL
Apoderado
- Massip Llabres Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1547 , F 85, S 8, H PM 28958, I/A 8 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-07
Empresa: INRENTA MALLORQUINES SL
Apoderado
- Massip Llabres Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 125, S 8, H PM 25344, I/A 8 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-07
VER MAS ACTOS
Información de MASSIP LLABRES MARIA JOSE
Mostramos los datos de MASSIP LLABRES MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASSIP LLABRES MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos