PIÑA PAYERAS LUIS
Informe ejecutivo de PIÑA PAYERAS LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE PIÑA PAYERAS LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORIZONIA TRAVEL GROUP SL | Apoderado Solidario | 02/07/2010 |
VINCULACIONES DE PIÑA PAYERAS LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑA PAYERAS LUIS
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2891 , F 157, S 8, H PM 34264, I/A 77 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-07
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferrer Bibiloni Guillermo
- Ferrer Bibiloni Guillermo
- Garcia Pego Baquera Ignacio
- Habert Frederic Roger Jacques Joseph
- Habert Frederic Roger Jacques Joseph
- Lopez Gomez Josefina
- Lopez Gomez Josefina
- Panagiotou Constanti Peter
- Panagiotou Constanti Peter
- Poile Philip
- Poile Philip
- Rooks Anthony Peter Gordon
- Rooks Anthony Peter Gordon
Apoderado Solidario
- Blasco Hernando Alberto
- Buades Blanco Andres
- Caballero Alvarez Jorge
- Fernandez Llompart Marta
- Gallardo Reche Lucas Luis
- Garcia Pego Baquera Ignacio
- Habert Frederic Roger Jacques Joseph
- Lopez Gomez Josefina
- Martinez Comas Fernando
- Medina Monserrat Antonio
- Palou Rossello Miguel
- Panagiotou Constanti Peter
- Piña Payeras Luis
- Rooks Anthony Peter Gordon
- Rooks Anthony Peter Gordon
- Salvador Rubio Angela
- Sanchez Rubio Manuel
- Sedano Almiñana Jose Carlos
- Yañez Gomez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2462 , F 170, S 8, H PM 34264, I/A 44 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Blasco Hernando Alberto
- Buades Blanco Andres
- Caballero Alvarez Jorge
- Fernandez Llompart Marta
- Gallardo Reche Lucas Luis
- Hurtado Campos Santiago
- Martinez Comas Fernando
- Medina Monserrat Antonio
- Palou Rossello Miguel
- Piña Payeras Luis
- Salvador Rubio Angela
- Sanchez Rubio Manuel
- Sedano Almiñana Jose Carlos
- Yañez Gomez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2462 , F 170, S 8, H PM 34264, I/A 44 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-07
Empresa: CORPORACION HOTELERA SANTA MARIA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15476 , F 208, S 8, H M 260097, I/A 10 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-28
Empresa: HOTETUR VACATION CLUB SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Gonzalez Diaz Alejandro
- Gonzalez Lemes Carmen Rosa
- Moragues Rotger Antonia
- Munar Picornell Rafael
- Mut Garau Matias
- Nadal Lazaro Nicolas
- Noguer Gudiol Enric
- Noguer Gudiol Enric
- Noguer Gudiol Enric
- Noguer Gudiol Enric
- Palou Gual Jaime
- Piña Payeras Luis
- Salas Segui Monica Isabel
- Salvador Rubio Angela
- Sanchez Rubio Manuel
- Sedano Almiñana Jose Carlos
- Zidouh Jmaa Alejandro
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 32, S 8, H GC 35412, I/A 16 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-35
Empresa: WHITE HORSE MALLORCA PROPERTY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Gonzalez Diaz Alejandro
- Gonzalez Lemes Carmen Rosa
- Moragues Rotger Antonia
- Mut Garau Matias
- Nadal Lazaro Nicolas
- Noguer Gudiol Enric
- Noguer Gudiol Enric
- Noguer Gudiol Enric
- Palou Gual Jaime
- Piña Payeras Luis
- Salas Segui Monica Isabel
- Salvador Rubio Angela
- Sanchez Rubio Manuel
- Sedano Almiñana Jose Carlos
- Zidouh Jmaa Alejandro
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2445 , F 118, S 8, H PM 33755, I/A 41 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-07
Empresa: AQUARIUS-AQUAMAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Gonzalez Diaz Alejandro
- Gonzalez Lemes Carmen Rosa
- Moragues Rotger Antonia
- Munar Picornell Rafael
- Mut Garau Matias
- Nadal Lazaro Nicolas
- Noguer Gudiol Enric
- Noguer Gudiol Enric
- Palou Gual Jaime
- Piña Payeras Luis
- Salas Segui Monica Isabel
- Salvador Rubio Angela
- Sanchez Rubio Manuel
- Sedano Almiñana Jose Carlos
- Zidouh Jmaa Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 181 , F 124, S 8, H IL 4858, I/A 19 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-35
Empresa: UNION PROMOTORA DE CANARIAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Gonzalez Diaz Alejandro
- Gonzalez Lemes Carmen Rosa
- Moragues Rotger Antonia
- Munar Picornell Rafael
- Mut Garau Matias
- Nadal Lazaro Nicolas
- Noguer Gudiol Enric
- Noguer Gudiol Enric
- Noguer Gudiol Enric
- Palou Gual Jaime
- Piña Payeras Luis
- Salas Segui Monica Isabel
- Salvador Rubio Angela
- Sanchez Rubio Manuel
- Sedano Almiñana Jose Carlos
- Zidouh Jmaa Alejandro
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25251 , F 204, S 8, H M 178103, I/A 53 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-28
Empresa: HOTETUR CLUB SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Gonzalez Diaz Alejandro
- Gonzalez Lemes Carmen Rosa
- Moragues Rotger Antonia
- Munar Picornell Rafael
- Mut Garau Matias
- Nadal Lazaro Nicolas
- Noguer Gudiol Enric
- Noguer Gudiol Enric
- Noguer Gudiol Enric
- Palou Gual Jaime
- Piña Payeras Luis
- Salas Segui Monica Isabel
- Salvador Rubio Angela
- Sanchez Rubio Manuel
- Sedano Almiñana Jose Carlos
- Zidouh Jmaa Alejandro
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19223 , F 178, S 8, H M 25636, I/A 104 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferrer Bibiloni Guillermo
- Ferrer Bibiloni Guillermo
- Garcia Pego Baquera Ignacio
- Garcia Pego Baquera Ignacio
- Habert Frederic Roger Jacques Joseph
- Habert Frederic Roger Jacques Joseph
- Hallisey David Michael William
- Hallisey David Michael William
- Lopez Gomez Josefina
- Lopez Gomez Josefina
- Moysen Emma Louise
- Moysen Emma Louise
- Poile Philip
- Poile Philip
- Rooks Anthony Peter Gordon
- Rooks Anthony Peter Gordon
Apoderado Solidario
- Blasco Hernando Alberto
- Buades Blanco Andres
- Caballero Alvarez Jorge
- Fernandez Llompart Marta
- Gallardo Reche Lucas Luis
- Garcia Pego Baquera Ignacio
- Habert Frederic Roger Jacques Joseph
- Hallisey David Michael William
- Hurtado Campos Santiago
- Martinez Comas Fernando
- Medina Monserrat Antonio
- Palou Rossello Miguel
- Piña Payeras Luis
- Rooks Anthony Peter Gordon
- Salvador Rubio Angela
- Sanchez Rubio Manuel
- Sedano Almiñana Jose Carlos
- Yañez Gomez Jose Manuel
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2349 , F 208, S 8, H PM 34264, I/A 40 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-07
VER MAS ACTOS
Información de PIÑA PAYERAS LUIS
Mostramos los datos de PIÑA PAYERAS LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑA PAYERAS LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos