SANCHEZ RUBIO MANUEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ RUBIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE SANCHEZ RUBIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YORK TEFL SL | Administrador Unico | 09/01/2024 | |
PEÑASEVI SL | Administrador Unico | 17/03/2021 | |
PEÑASEVI SL | Socio Unico | 17/03/2021 | |
MANUELTI ALBACETE 2021 SL | Administrador Unico | 11/03/2021 | |
NAVAHOLGUINES SL | Administrador Unico | 05/01/2017 | |
RESORTS MALLORCA HOTELS INTERNATIONAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/04/2016 | |
MURO CLUB SL | Apoderado Solidario | 12/02/2016 | |
CLUB PLAYA DE MURO SA | Apoderado Solidario | 05/10/2012 | |
CAP FARRUTX SA | Apoderado Solidario | 30/08/2012 | |
TECNICAS DE EXPLOTACIONES PORCINAS SL | Administrador Solidario | 22/07/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ RUBIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ RUBIO MANUEL
Empresa: YORK TEFL SL
Administrador Unico
- Sanchez Rubio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2536 , F 23, S 8, H CO 37233, I/A 3 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-14
Empresa: MANULBI ALBACETE 2021 SL
Administrador Unico
- Sanchez Rubio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026, L 790, F 214, S 8, H AB 28557, I/A 2 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-02
Empresa: PEÑASEVI SL
Administrador Unico
- Sanchez Rubio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 11, S 8, H CO 42193, I/A 1 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-14
Empresa: PEÑASEVI SL
Socio Único
- Sanchez Rubio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2780 , F 11, S 8, H CO 42193, I/A 1 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-14
Empresa: MANUELTI ALBACETE 2021 SL
Administrador Unico
- Sanchez Rubio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 792, F 181, S 8, H AB 28636, I/A 1 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-02
Empresa: MANUELTI ALBACETE 2021 SL
Socio Único
- Sanchez Rubio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 792, F 181, S 8, H AB 28636, I/A 1 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-02
Empresa: MANULBI ALBACETE 2021 SL
Administrador Unico
- Sanchez Rubio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026, L 790, F 213, S 8, H AB 28557, I/A 1 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-02
Empresa: MANULBI ALBACETE 2021 SL
Socio Único
- Sanchez Rubio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026, L 790, F 213, S 8, H AB 28557, I/A 1 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-02
Empresa: NAVAHOLGUINES SL
Administrador Unico
- Sanchez Rubio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1782 , F 89, S 8, H CO 21405, I/A 2 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-14
Empresa: NAVAHOLGUINES SL
Administrador Solidario
- Sanchez Rubio Jose Fermin
- Sanchez Rubio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1782 , F 89, S 8, H CO 21405, I/A 2 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-14
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ RUBIO MANUEL
Mostramos los datos de SANCHEZ RUBIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ RUBIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos