PIERRE BOUGRAIN
Informe ejecutivo de PIERRE BOUGRAIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PIERRE BOUGRAIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZELLER PLASTIK ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 07/01/2014 | |
ZELLER PLASTIK ESPAÑA SL | Apoderado | 31/07/2012 |
VINCULACIONES DE PIERRE BOUGRAIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIERRE BOUGRAIN
Empresa: ZELLER PLASTIK ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Torres Jesus-ramon
- Mastral Garcia Antonio Daniel
- Pierre Bougrain
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43314 , F 45, S 8, H B 92373, I/A 70 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-08
Empresa: ZELLER PLASTIK ESPAÑA SL
Consejero
- Pierre Bougrain
Presidente
- Pierre Bougrain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43314 , F 44, S 8, H B 92373, I/A 69 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-225-08
Empresa: ZELLER PLASTIK ESPAÑA SL
Apoderado
- Pierre Bougrain
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43314 , F 41, S 8, H B 92373, I/A 66 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Empresa: ZELLER PLASTIK ESPAÑA SL
Consejero
- Pierre Bougrain
- Vincent Noel
Presidente
- Pierre Bougrain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34682 , F 50, S 8, H B 92373, I/A 63 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-08
Información de PIERRE BOUGRAIN
Mostramos los datos de PIERRE BOUGRAIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIERRE BOUGRAIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos