FERNANDEZ TORRES JESUS-RAMON
Informe ejecutivo de FERNANDEZ TORRES JESUS-RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ TORRES JESUS-RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXIS TECHNOLOGY ENERGY SL | Administrador Unico | 04/01/2021 | |
ZELLER PLASTIK ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 07/01/2014 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ TORRES JESUS-RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ TORRES JESUS-RAMON
Empresa: OBRIST IBERIA SL
Apoderado
- Fernandez Torres Jesus-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31505 , F 186, S 8, H M 388067, I/A 33 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-28
Empresa: AXIS TECHNOLOGY ENERGY SL
Administrador Unico
- Fernandez Torres Jesus-ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40863 , F 21, S 8, H M 724867, I/A 2 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Empresa: ZELLER PLASTIK ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Torres Jesus-ramon
- Mastral Garcia Antonio Daniel
- Pierre Bougrain
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43314 , F 45, S 8, H B 92373, I/A 70 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-08
Empresa: OBRIST IBERIA SL
Apoderado
- Bouan Thierry
- Fernandez Torres Jesus-ramon
- Mastral Garcia Antonio Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24178 , F 114, S 8, H M 388067, I/A 13 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
Información de FERNANDEZ TORRES JESUS-RAMON
Mostramos los datos de FERNANDEZ TORRES JESUS-RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ TORRES JESUS-RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos