PIEDRA GIMENEZ LAURA
Informe ejecutivo de PIEDRA GIMENEZ LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PIEDRA GIMENEZ LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REY RAF 5 CORONAS SL | Administrador Unico | 06/03/2018 | |
ORO RAF SL | Socio Unico | 30/08/2016 | |
ORO RAF SL | Administrador Unico | 30/08/2016 |
VINCULACIONES DE PIEDRA GIMENEZ LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIEDRA GIMENEZ LAURA
Empresa: REY RAF 5 CORONAS SL
Administrador Unico
- Piedra Gimenez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 192, S 8, H AL 41786, I/A 3 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-04
Empresa: REY RAF 5 CORONAS SL
Administrador Solidario
- Piedra Gimenez Andres
- Piedra Gimenez Andres
- Piedra Gimenez Laura
- Piedra Gimenez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 192, S 8, H AL 41786, I/A 2 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-04
Empresa: ORO RAF SL
Administrador Unico
- Piedra Gimenez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1800 , F 148, S 8, H AL 46366, I/A 1 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-04
Empresa: ORO RAF SL
Socio Único
- Piedra Gimenez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1800 , F 148, S 8, H AL 46366, I/A 1 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-04
Empresa: REY RAF 5 CORONAS SL
Administrador Solidario
- Piedra Gimenez Andres
- Piedra Gimenez Andres
- Piedra Gimenez Laura
- Piedra Gimenez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 191, S 8, H AL 41786, I/A 1 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-04
Información de PIEDRA GIMENEZ LAURA
Mostramos los datos de PIEDRA GIMENEZ LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIEDRA GIMENEZ LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos