PIEDRA GIMENEZ ANDRES
Informe ejecutivo de PIEDRA GIMENEZ ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PIEDRA GIMENEZ ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORO RAF SL | Apoderado | 23/08/2024 | |
REY RAF 5 CORONAS SL | Apoderado | 23/08/2024 | |
REY RAF 5 CORONAS SL | Apoderado | 20/10/2021 |
VINCULACIONES DE PIEDRA GIMENEZ ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIEDRA GIMENEZ ANDRES
Empresa: REY RAF 5 CORONAS SL
Apoderado
- Piedra Gimenez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 41786, I/A 5 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-04
Empresa: ORO RAF SL
Apoderado
- Piedra Gimenez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 46366, I/A 2 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-04
Empresa: REY RAF 5 CORONAS SL
Apoderado
- Piedra Gimenez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 192, S 8, H AL 41786, I/A 4 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-04
Empresa: REY RAF 5 CORONAS SL
Administrador Solidario
- Piedra Gimenez Andres
- Piedra Gimenez Andres
- Piedra Gimenez Laura
- Piedra Gimenez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 192, S 8, H AL 41786, I/A 2 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-04
Empresa: REY RAF 5 CORONAS SL
Administrador Solidario
- Piedra Gimenez Andres
- Piedra Gimenez Andres
- Piedra Gimenez Laura
- Piedra Gimenez Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 191, S 8, H AL 41786, I/A 1 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-04
Información de PIEDRA GIMENEZ ANDRES
Mostramos los datos de PIEDRA GIMENEZ ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIEDRA GIMENEZ ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos