PHILPOT MICHELLE RENEE
Informe ejecutivo de PHILPOT MICHELLE RENEE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PHILPOT MICHELLE RENEE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPENWAVE SYSTEMS ESPAÑA SL | Apoderado | 13/03/2009 | 16/11/2012 |
OPENWAVE SYSTEMS ESPAÑA SL | Consejero | 11/03/2009 | 04/09/2012 |
OPENWAVE SYSTEMS ESPAÑA SL | Presidente | 05/01/2012 | 04/09/2012 |
VINCULACIONES DE PHILPOT MICHELLE RENEE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PHILPOT MICHELLE RENEE
Empresa: OPENWAVE SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado
- Philpot Michelle Renee
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16807 , F 225, S 8, H M 287177, I/A 24 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-28
Empresa: OPENWAVE SYSTEMS ESPAÑA SL
Consejero
- Brennan Anne Kathryn
- Mcginn Niall
- Nelson Eileen Marjorie
- Philpot Michelle Renee
Presidente
- Philpot Michelle Renee
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16807 , F 224, S 8, H M 287177, I/A 21 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-28
Empresa: OPENWAVE SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
- Philpot Michelle Renee
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16807 , F 220, S 8, H M 287177, I/A 18 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-28
Empresa: OPENWAVE SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado
- Brennan Anne Kathryn
- Johnstone Gary
- Mcginn Niall
- O'hara Patrick
- Philpot Michelle Renee
- Renton David Milnes
- Rushforth Elizabeth Kent
- Willem Karen
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16807 , F 216, S 8, H M 287177, I/A 16 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-28
Empresa: OPENWAVE SYSTEMS ESPAÑA SL
Consejero
- Philpot Michelle Renee
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16807 , F 216, S 8, H M 287177, I/A 14 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-28
Información de PHILPOT MICHELLE RENEE
Mostramos los datos de PHILPOT MICHELLE RENEE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PHILPOT MICHELLE RENEE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos