BRENNAN ANNE KATHRYN
Informe ejecutivo de BRENNAN ANNE KATHRYN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRENNAN ANNE KATHRYN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPENWAVE SYSTEMS ESPAÑA SL | Apoderado | 13/03/2009 | 29/05/2018 |
OPENWAVE SYSTEMS ESPAÑA SL | Apoderado | 09/01/2012 | 29/05/2018 |
OPENWAVE SYSTEMS ESPAÑA SL | Apoderado | 29/05/2018 | |
OPENWAVE SYSTEMS ESPAÑA SL | Consejero | 09/01/2012 | 04/09/2012 |
OPENWAVE SYSTEMS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/03/2009 |
VINCULACIONES DE BRENNAN ANNE KATHRYN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRENNAN ANNE KATHRYN
Empresa: OPENWAVE SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Brennan Anne Kathryn
- Brennan Anne Kathryn
- Johnstone Gary
- Mafuz Gumiel Rosa Maria
- Mcginn Niall
- Morales Parga Nohora Lucia
- Openwave Systems Inc
- Pastor Caballero Cecilia
- Siwinski Steven Joseph
- Warwick Robb Curtis
- Willem Karen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30181 , F 202, S 8, H M 287177, I/A 31 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-28
Empresa: OPENWAVE SYSTEMS ESPAÑA SL
Consejero
- Brennan Anne Kathryn
- Mcginn Niall
- Nelson Eileen Marjorie
- Philpot Michelle Renee
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16807 , F 224, S 8, H M 287177, I/A 21 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-28
Empresa: OPENWAVE SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado
- Brennan Anne Kathryn
Consejero
- Brennan Anne Kathryn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16807 , F 222, S 8, H M 287177, I/A 19 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-28
Empresa: OPENWAVE SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16807 , F 216, S 8, H M 287177, I/A 16 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-28
Empresa: OPENWAVE SYSTEMS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Brennan Anne Kathryn
- Jobanputra Tejshree
- Pace Joshua Adam
- Rinkel John Nevill
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16807 , F 216, S 8, H M 287177, I/A 16 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-28
Información de BRENNAN ANNE KATHRYN
Mostramos los datos de BRENNAN ANNE KATHRYN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRENNAN ANNE KATHRYN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos