PHILIPPE FRANCOIS JACQUES SANS
Informe ejecutivo de PHILIPPE FRANCOIS JACQUES SANS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PHILIPPE FRANCOIS JACQUES SANS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SILLIKER IBERICA SA | Consejero | 04/01/2012 | 05/07/2021 |
SILLIKER IBERICA SA | Consejero | 03/06/2016 | 05/07/2021 |
SILLIKER IBERICA SA | Presidente | 03/06/2016 | 05/07/2021 |
SILLIKER IBERICA SA | Presidente | 04/01/2012 | 03/06/2016 |
VINCULACIONES DE PHILIPPE FRANCOIS JACQUES SANS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PHILIPPE FRANCOIS JACQUES SANS
Empresa: SILLIKER IBERICA SA
Consejero
- Philippe Francois Jacques Sans
Presidente
- Philippe Francois Jacques Sans
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42954 , F 197, S 8, H B 20263, I/A 70 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-08
Empresa: SILLIKER IBERICA SA
Consejero
- Jean Francois Jacques Roger Billet
- Mestres Lagarriga Jose
- Philippe Francois Jacques Sans
- Sebastien Edmond Schneider
Presidente
- Philippe Francois Jacques Sans
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42954 , F 194, S 8, H B 20263, I/A 60 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-08
Empresa: SILLIKER IBERICA SA
Consejero
- Clotet Ballus Ramon
- Jean Francois Jacques Roger Billet
- Mestres Lagarriga Jose
- Philippe Francois Jacques Sans
Presidente
- Philippe Francois Jacques Sans
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42954 , F 191, S 8, H B 20263, I/A 53 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08
Información de PHILIPPE FRANCOIS JACQUES SANS
Mostramos los datos de PHILIPPE FRANCOIS JACQUES SANS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PHILIPPE FRANCOIS JACQUES SANS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos