JEAN FRANCOIS JACQUES ROGER BILLET
Informe ejecutivo de JEAN FRANCOIS JACQUES ROGER BILLET
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JEAN FRANCOIS JACQUES ROGER BILLET
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SILLIKER IBERICA SA | Consejero | 04/01/2012 | 18/08/2016 |
SILLIKER IBERICA SA | Consejero | 03/06/2016 | 18/08/2016 |
VINCULACIONES DE JEAN FRANCOIS JACQUES ROGER BILLET
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JEAN FRANCOIS JACQUES ROGER BILLET
Empresa: SILLIKER IBERICA SA
Consejero
- Jean Francois Jacques Roger Billet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42954 , F 194, S 8, H B 20263, I/A 62 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-08
Empresa: SILLIKER IBERICA SA
Consejero
- Jean Francois Jacques Roger Billet
- Mestres Lagarriga Jose
- Philippe Francois Jacques Sans
- Sebastien Edmond Schneider
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42954 , F 194, S 8, H B 20263, I/A 60 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-08
Empresa: SILLIKER IBERICA SA
Consejero
- Clotet Ballus Ramon
- Jean Francois Jacques Roger Billet
- Mestres Lagarriga Jose
- Philippe Francois Jacques Sans
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42954 , F 191, S 8, H B 20263, I/A 53 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-08
Información de JEAN FRANCOIS JACQUES ROGER BILLET
Mostramos los datos de JEAN FRANCOIS JACQUES ROGER BILLET que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JEAN FRANCOIS JACQUES ROGER BILLET, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos