PETIT CLOS SANTIAGO
Informe ejecutivo de PETIT CLOS SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 24
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PETIT CLOS SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAMA 1214 SL | Administrador Solidario | 31/07/2024 | |
FABRICA DE ACCESORIOS Y EMBALAJE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/10/2023 | |
MANIPULADOS Y ACCESORIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/10/2023 | |
FABRICA DE ACCESORIOS Y EMBALAJE SL | Presidente | 18/10/2023 | |
FABRICA DE ACCESORIOS Y EMBALAJE SL | Consejero | 18/10/2023 | |
MANIPULADOS Y ACCESORIOS SL | Presidente | 17/10/2023 | |
MANIPULADOS Y ACCESORIOS SL | Consejero | 17/10/2023 | |
CANTERMA SL | Consejero | 20/06/2022 | |
CANTERMA SL | Secretario | 20/06/2022 | |
FORTEX CARTON SA | Secretario | 17/06/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PETIT CLOS SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PETIT CLOS SANTIAGO
Empresa: SAMA 1214 SL
Administrador Solidario
- Petit Clos Santiago
- Roig Hielga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 619580, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Empresa: FABRICA DE ACCESORIOS Y EMBALAJE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Ballus Jordi
- Noguer Alonso Albert
- Petit Bou Albert
- Petit Clos Santiago
- Petit Vilaro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40194 , F 110, S 8, H B 7779, I/A 45 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-08
Empresa: MANIPULADOS Y ACCESORIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Ballus Jordi
- Noguer Alonso Albert
- Petit Bou Albert
- Petit Clos Santiago
- Petit Vilaro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42152 , F 25, S 8, H B 158485, I/A 19 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-08
Empresa: MANIPULADOS Y ACCESORIOS SL
Consejero
- Gomez Ballus Jordi
- Noguer Alonso Albert
- Petit Clos Santiago
Presidente
- Petit Clos Santiago
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42152 , F 25, S 8, H B 158485, I/A 18 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-08
Empresa: MANIPULADOS Y ACCESORIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42152 , F 25, S 8, H B 158485, I/A 18 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-08
Empresa: FABRICA DE ACCESORIOS Y EMBALAJE SL
Consejero
- Gomez Ballus Jordi
- Noguer Alonso Albert
- Petit Clos Santiago
Presidente
- Petit Clos Santiago
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40194 , F 110, S 8, H B 7779, I/A 44 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-08
Empresa: FABRICA DE ACCESORIOS Y EMBALAJE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40194 , F 110, S 8, H B 7779, I/A 44 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-08
Empresa: CARTOPAPEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferreres Comella David
- Gomez Ballus Jordi
- Petit Clos Santiago
- Petit Vilaro Carlos
- Tapia Soler Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42152 , F 39, S 8, H B 27379, I/A 34 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-08
Empresa: CARTOPAPEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferreres Comella David
- Gomez Ballus Jordi
- Petit Bou Albert
- Petit Clos Santiago
- Petit Vilaro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42152 , F 37, S 8, H B 27379, I/A 33 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-08
Empresa: ONDUCART SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferreres Comella David
- Gomez Ballus Jordi
- Petit Clos Santiago
- Petit Vilaro Carlos
- Tapia Soler Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45084 , F 137, S 8, H B 6668, I/A 77 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-08
VER MAS ACTOS
Información de PETIT CLOS SANTIAGO
Mostramos los datos de PETIT CLOS SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PETIT CLOS SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos