PETIT BOU ALBERT
Informe ejecutivo de PETIT BOU ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 54
Empresas activas: 44
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PETIT BOU ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARTEDYAM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/08/2024 | |
ONDUSPAN SA | Presidente | 17/06/2024 | |
ONDUSPAN SA | Consejero | 17/06/2024 | |
ONDUSPAN SA | Apoderado Solidario | 17/06/2024 | |
GESFAPE 23 SL | Apoderado Solidario | 11/06/2024 | |
ISEUMA SL | Apoderado Solidario | 28/05/2024 | |
SERONDA SA | Apoderado Solidario | 21/05/2024 | |
VICLOPE 1 SL | Apoderado Solidario | 17/05/2024 | |
ADNORES 98 SL | Apoderado Solidario | 16/05/2024 | |
MERLOSOL 21 SL | Apoderado Solidario | 10/01/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PETIT BOU ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PETIT BOU ALBERT
Empresa: CARTEDYAM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 20781, I/A 7 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-01
Empresa: ONDUSPAN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 1922, I/A 61 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-04
Empresa: ONDUSPAN SA
Apoderado Solidario
- Gisbert Calvo Carlos
- Jimenez Lopez Ramon Jesus
- Petit Bou Albert
- Petit Vilaro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 1922, I/A 60 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-04
Empresa: ONDUSPAN SA
Consejero
- Gisbert Calvo Carlos
- Jimenez Lopez Ramon Jesus
- Petit Bou Albert
Presidente
- Petit Bou Albert
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 1922, I/A 59 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-04
Empresa: GESFAPE 23 SL
Apoderado Solidario
- Petit Bou Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 9284, I/A 25 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-08
Empresa: ISEUMA SL
Apoderado Solidario
- Petit Bou Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 279468, I/A 17 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-08
Empresa: SERONDA SA
Apoderado Solidario
- Petit Bou Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 28291, I/A 35 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-08
Empresa: VICLOPE 1 SL
Apoderado Solidario
- Petit Bou Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 245285, I/A 12 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-08
Empresa: ADNORES 98 SL
Apoderado Solidario
- Petit Bou Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 176240, I/A 21 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-08
Empresa: MERLOSOL 21 SL
Apoderado Solidario
- Majoral Santaeulalia Emma
- Petit Bou Albert
- Petit Vilaro Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48285 , F 102, S 8, H B 578782, I/A 2 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-08
VER MAS ACTOS
Información de PETIT BOU ALBERT
Mostramos los datos de PETIT BOU ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PETIT BOU ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos