PETERS GERD
Informe ejecutivo de PETERS GERD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PETERS GERD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOYER ESPAÑA SA | Consejero | 18/01/2019 | 29/06/2022 |
HOYER ESPAÑA SA | Consejero | 27/01/2014 | 16/03/2018 |
HOYER ESPAÑA SA | Consejero | 09/01/2009 | 27/01/2014 |
VINCULACIONES DE PETERS GERD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PETERS GERD
Empresa: HOYER ESPAÑA SA
Consejero
- Peters Gerd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 72, S 8, H T 19481, I/A 50 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-43
Empresa: HOYER ESPAÑA SA
Auditor
Consejero
- Peters Gerd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 55, S 8, H T 19481, I/A 44 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-43
Empresa: HOYER ESPAÑA SA
Consejero
- Peters Gerd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 53, S 8, H T 19481, I/A 42 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-43
Empresa: HOYER ESPAÑA SA
Auditor
Consejero
- Friedrich Maas Gunter
- Peters Gerd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2463 , F 160, S 8, H T 19481, I/A 32 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-43
Empresa: HOYER ESPAÑA SA
Consejero
- Friedrich Maas Gunter
- Peters Gerd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2463 , F 160, S 8, H T 19481, I/A 32 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-43
Empresa: HOYER ESPAÑA SA
Consejero
- Friedrich Maas Gunter
- Peters Gerd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2463 , F 156, S 8, H T 19481, I/A 23 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-43
Información de PETERS GERD
Mostramos los datos de PETERS GERD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PETERS GERD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos