FRIEDRICH MAAS GUNTER
Informe ejecutivo de FRIEDRICH MAAS GUNTER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRIEDRICH MAAS GUNTER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOYER ESPAÑA SA | Consejero | 27/01/2014 | 20/11/2014 |
HOYER ESPAÑA SA | Consejero | 09/01/2009 | 27/01/2014 |
VINCULACIONES DE FRIEDRICH MAAS GUNTER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRIEDRICH MAAS GUNTER
Empresa: HOYER ESPAÑA SA
Consejero
- Friedrich Maas Gunter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2463 , F 160, S 8, H T 19481, I/A 33 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-43
Empresa: HOYER ESPAÑA SA
Auditor
Consejero
- Friedrich Maas Gunter
- Peters Gerd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2463 , F 160, S 8, H T 19481, I/A 32 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-43
Empresa: HOYER ESPAÑA SA
Consejero
- Friedrich Maas Gunter
- Peters Gerd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2463 , F 160, S 8, H T 19481, I/A 32 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-43
Empresa: HOYER ESPAÑA SA
Consejero
- Friedrich Maas Gunter
- Peters Gerd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2463 , F 156, S 8, H T 19481, I/A 23 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-43
Información de FRIEDRICH MAAS GUNTER
Mostramos los datos de FRIEDRICH MAAS GUNTER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRIEDRICH MAAS GUNTER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos