PETER CHRISTOPH SALZER
Informe ejecutivo de PETER CHRISTOPH SALZER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PETER CHRISTOPH SALZER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERAL ELECTRIC MONEY FINANCIAL SERVICES SL | Administrador Solidario | 14/06/2017 | 17/04/2018 |
GENERAL ELECTRIC MONEY FINANCIAL SERVICES SL | Presidente | 02/03/2016 | 14/06/2017 |
GENERAL ELECTRIC MONEY FINANCIAL SERVICES SL | Consejero | 02/03/2016 | 14/06/2017 |
GENERAL ELECTRIC MONEY FINANCIAL SERVICES SL | Consejero | 08/07/2010 | 14/06/2017 |
GENERAL ELECTRIC MONEY FINANCIAL SERVICES SL | Presidente | 16/05/2014 | 02/03/2016 |
GENERAL ELECTRIC MONEY FINANCIAL SERVICES SL | Consejero Delegado | 08/07/2010 | 07/07/2014 |
VINCULACIONES DE PETER CHRISTOPH SALZER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PETER CHRISTOPH SALZER
Administrador Solidario
- Henry Wallace
- Peter Christoph Salzer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45199 , F 151, S 8, H B 85779, I/A 484 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-08
Administrador Solidario
- Henry Wallace
- Peter Christoph Salzer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45199 , F 149, S 8, H B 85779, I/A 481 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-117-08
Consejero
- Henry Wallace
- Peter Christoph Salzer
Presidente
- Peter Christoph Salzer
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45199 , F 149, S 8, H B 85779, I/A 481 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-117-08
Consejero
- Clodagh Brigid Minall
- Henry Wallace
- Peter Christoph Salzer
Presidente
- Peter Christoph Salzer
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44707 , F 156, S 8, H B 85779, I/A 473 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-08
Empresa: GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK SA
Consejero Delegado
- Peter Christoph Salzer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44305 , F 74, S 8, H B 85779, I/A 451 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-08
Empresa: GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK SA
Presidente
- Peter Christoph Salzer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42729 , F 28, S 8, H B 85779, I/A 447 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-08
Empresa: GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK SA
Consejero Delegado
- Peter Christoph Salzer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41870 , F 12, S 8, H B 85779, I/A 395 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-08
Empresa: GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK SA
Consejero
- Kelvin Jones
- Peter Christoph Salzer
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41870 , F 12, S 8, H B 85779, I/A 394 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-08
Información de PETER CHRISTOPH SALZER
Mostramos los datos de PETER CHRISTOPH SALZER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PETER CHRISTOPH SALZER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos